M Olivier AMIGOU
Directeur général de TERCOL
M Olivier AMIGOU a 59 ans ( naissance en 1965), est Directeur général de la société TERCOL
M Olivier AMIGOU peut être contacté au siège de la société TERCOL par courrier à l'adresse TERCOL 184 RUE TABUTEAU 78530 BUC FRANCE, par téléphone au 01Â 39Â 56Â 09Â 53 ou par fax au 01Â 39Â 56Â 05Â 89
La société TERCOL est principalement dirigée par M Olivier AMIGOU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société TERCOL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/05/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51073139100023.
- M Christophe CHAUVEL, Directeur général (1961) depuis le 10 mars 2009
- MME Catherine DAUBIN, Commissaire aux comptes titulaire (1956) depuis le 07 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TERCOL est de 66 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier AMIGOU, Directeur général (1965) du 07 novembre 2012 au 17 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- H2D, Président depuis le 01 mars 2017
- PREMIUM AUDIT-S C G R, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 août 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 février 2019 : DAUBIN Catherine n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée PREMIUM AUDIT-S.C.G.R. n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée NORMECO AUDIT devient commissaire aux comptes)
- 24 mars 2019 : CHAUVEL Christophe nom d'usage : CHAUVEL n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TERCOL | |
Entrepreneurs individuels | TERCOL | |
Identifiant de l'entreprise | 510731391 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 184 RUE TABUTEAU 78530 BUC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 février 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 11 février 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 106 000,00 | |
Résultat net | 18 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 415 000 |
Immobilisation incorporelle | 299 000 |
Immobilisation corporelle | 34 000 |
Immobilisation financière | 82 000 |
Actif circulant net | 1 553 000 |
Stock | 182 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 193 000 |
Placement | 179 000 |
Total Actif | 1 969 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 103 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 866 000 |
Total Passif | 1 969 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 106 000 |
Produit d'exploitation | 3 153 000 |
Charge d'exploitation | 3 083 000 |
Résultat d'exploitation | 69 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 30 000 |
Résultat financier | -30 000 |
Résultat courrant | 39 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 29 000 |
Résultat exceptionnel | -21 000 |
Résultat net | 18 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51073139100023 | TERCOL 184 RUE TABUTEAU 78530 BUC FRANCE |
51073139100031 | TERCOL 42 QUAI DE LA RUELLE 27500 PONT AUDEMER |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : CHAUVEL Christophe en fonction le 12 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PREMIUM AUDIT-S. C. G. R. en fonction le 05 Novembre 2012 Directeur général : AMIGOU Olivier en fonction le 05 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DAUBIN Catherine en fonction le 05 Novembre 2012
Président : CHAUVEL Christophe en fonction le 12 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PREMIUM AUDIT-S. C. G. R. en fonction le 05 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DAUBIN Catherine en fonction le 05 Novembre 2012
DAUBIN Catherine n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée PREMIUM AUDIT-S.C.G.R. n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée NORMECO AUDIT devient commissaire aux comptes
CHAUVEL Christophe nom d'usage : CHAUVEL n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée H2D devient président. Sté par actions simplifiée H2D n\'est plus président