M Jean-Olivier NOEL
Gérant de LE MAS DU GARDON
M Jean-Olivier NOEL a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société LE MAS DU GARDON
M Jean-Olivier NOEL peut être contacté au siège de la société LE MAS DU GARDON par courrier à l'adresse LE MAS DU GARDON 3206 ROUTE DE GENERARGUES 30140 ST JEAN DU PIN FRANCE, par téléphone au 0466544830
La société LE MAS DU GARDON est principalement dirigée par M Jean-Olivier NOEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ,terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
La société LE MAS DU GARDON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/02/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51075508500022.
- M Jerome DESJARDINS, Directeur général (1971) depuis le 04 juillet 2013
- MME Natacha DESJARDINS, Président (1974) depuis le 03 juillet 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LE MAS DU GARDON est de 50 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard PLESSIX, Gérant (1946) du 03 juillet 2010 au 20 novembre 2010
- M Jean-Olivier NOEL, Gérant (1969) du 10 mars 2009 au 03 juillet 2010
- M Rudy CONFAIS, Gérant (1970) du 10 mars 2009 au 03 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 juillet 2010 : CONFAIS Rudy Daniel nom d'usage : CONFAIS Rudy n'est plus gérant. NOEL Jean-Olivier Patrick nom d'usage : NOEL Jean-Olivier n'est plus gérant. PLESSIX Gérard Michel Marcel nom d'usage : PLESSIX Gérard devient gérant. PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS Natacha devient gérant.)
- 25 novembre 2010 : PLESSIX Gérard Michel Marcel nom d'usage : PLESSIX n'est plus gérant.)
- 31 juillet 2013 : PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS n'est plus gérant. PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS devient président. DESJARDINS Jérôme Gérard Patrice nom d'usage : DESJARDINS devient directeur général.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE MAS DU GARDON | |
Entrepreneurs individuels | LE MAS DU GARDON | |
Identifiant de l'entreprise | 510755085 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 3206 RTE DE GENERARGUES 30140 SAINT JEAN DU PIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 25 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 21 février 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51075508500022 | LE MAS DU GARDON 3206 ROUTE DE GENERARGUES 30140 ST JEAN DU PIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
CONFAIS Rudy Daniel nom d'usage : CONFAIS Rudy n'est plus gérant. NOEL Jean-Olivier Patrick nom d'usage : NOEL Jean-Olivier n'est plus gérant. PLESSIX Gérard Michel Marcel nom d'usage : PLESSIX Gérard devient gérant. PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS Natacha devient gérant.
PLESSIX Gérard Michel Marcel nom d'usage : PLESSIX n'est plus gérant.
PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS n'est plus gérant. PLESSIX Natacha Sophie nom d'usage : DESJARDINS devient président. DESJARDINS Jérôme Gérard Patrice nom d'usage : DESJARDINS devient directeur général.
en l'étude de maître Chevalier, notaire à Nîmes (30) - 6 rue auguste