M Stephane LIGON
Gérant de L'ECOBIO
M Stephane LIGON a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société L'ECOBIO
M Stephane LIGON peut être contacté au siège de la société L'ECOBIO par courrier à l'adresse L ECOBIO 121 A HENZELLE 68910 LABAROCHE FRANCE
La société L'ECOBIO est principalement dirigée par M Stephane LIGON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société L'ECOBIO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/03/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51106020400027.
- M Stephane LIGNON, Gérant (1970) depuis le 12 mai 2009
Anciens dirigeants :
- M Stephane LIGON, Gérant (1970) du 28 avril 2009 au 12 mai 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'ECOBIO | |
Entrepreneurs individuels | L'ECOBIO | |
Identifiant de l'entreprise | 511060204 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 623 LES EVAUX 68910 LABAROCHE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 160 896,00 | |
Résultat net | 34 025,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 310 664 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 261 463 |
Placement | 49 201 |
Total Actif | 310 663 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 168 560 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 142 102 |
Total Passif | 310 663 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 160 896 |
Produit d'exploitation | 160 896 |
Charge d'exploitation | 120 342 |
Résultat d'exploitation | 40 554 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 40 554 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 34 025 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51106020400027 | L ECOBIO 623 LES EVAUX 68910 LABAROCHE FRANCE |
51106020400019 | L ECOBIO 121 A HENZELLE 68910 LABAROCHE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 24 45 24
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
consultant en gestion des entreprises, prises de participations dans les sociétés