M Karsten NEBE
Gérant de CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3
M Karsten NEBE a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3
M Karsten NEBE peut être contacté au siège de la société CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 par courrier à l'adresse CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 LD LA FOSS DU CHENE DU PERRUCQ OUE ZONE D ACTIVITE DU GABARDAN 40240 LOSSE FRANCE
La société CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 est principalement dirigée par M Karsten NEBE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/10/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51121770500058.
- M Karsten NEBE, Gérant (1971) depuis le 17 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- MME Alexandra GRAAFIN VON BERNSTORFF, Gérant non associé (1977) du 23 octobre 2010 au 23 avril 2015
- MME Alexandra GRAFIN VON BERNSTORFF, Gérant (1977) du 23 avril 2015 au 17 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
- 3 S, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 avril 2015
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 avril 2015
- EDF EN FRANCE, Président du 07 avril 2009 au 23 octobre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 | |
Entrepreneurs individuels | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 | |
Identifiant de l'entreprise | 511217705 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 153 BD HAUSSMANN 75008 92980 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 09 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 249,00 | |
Résultat net | -239,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale | 3511Z | |
Première activité | 3511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 41 473 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 41 119 |
Immobilisation financière | 354 |
Actif circulant net | 6 510 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 592 |
Placement | 5 918 |
Total Actif | 47 982 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 031 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 35 952 |
Total Passif | 47 982 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 249 |
Produit d'exploitation | 5 274 |
Charge d'exploitation | 3 617 |
Résultat d'exploitation | 1 657 |
Produit financier net | 9 |
Charge financière | 1 905 |
Résultat financier | -1 896 |
Résultat courrant | -239 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -239 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : 3 S
modification du Gérant Gräfin Von Bernstorff, Alexandra, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable AQUILA SOLARINVEST III PROJEKT 2 GMBH & CO.KG (registre public : Hambourg HRA 112065)
Gérant partant : Gräfin Von Bernstorff, Alexandra, nomination du Gérant : Nebe, Karsten