M Yves LYON-CAEN
Administrateur de BIO HABITAT
M Yves LYON-CAEN a 72 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société BIO HABITAT
M Yves LYON-CAEN peut être contacté au siège de la société BIO HABITAT par courrier à l'adresse BIO HABITAT ZI DE LA FOLIE SUD RUE CHARLES TELLIER 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE , par téléphone au 0251385000
La société BIO HABITAT est principalement dirigée par M Yves LYON-CAEN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de carrosseries et remorques ,fabricant de carrosseries, fabricant de remorques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2920Z (Fabrication de carrosseries et remorques), les activités sont :
- Fabrication de carrosseries et remorques
- la fabrication de carrosseries, y compris les cabines, pour véhicules automobiles
- la fabrication de remorques et de semi-remorques destinées au :
- transport de marchandises : camions-citernes, véhicules de déménagement, etc.
- transport de passagers : caravanes, remorques pour le camping, etc.
- la fabrication de conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
- l'aménagement de tous types de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques, notamment de caravanes, autocaravanes et véhicules utilitaires
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de remorques et de semi-remorques à usage agricole (cf28.30Z)
- la fabrication de parties et d'accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles (cf29.32Z)
- la fabrication de véhicules à traction animale (cf30.99Z)
La société BIO HABITAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51123991500016.
- M Bruno MAROTTE, Directeur général (1966) depuis le 16 janvier 2016
- M Christophe CAUDRELIER, Administrateur (1968) depuis le 23 juin 2017
- M Herve GASTINEL, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 16 janvier 2016
- M Louis-Claude ROUX, Administrateur (1982) depuis le 24 juillet 2015
- MME Annette ROUX, Administrateur (1942) depuis le 24 juillet 2015
- MME Corinne MARGOT, Administrateur (1966) depuis le 23 juin 2017
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société BIO HABITAT est de 57 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Aymeric DUTHOIT, Directeur général délégué (1965) du 14 avril 2009 au 03 octobre 2009
- M Aymeric DUTHOIT, Directeur général (1965) du 03 octobre 2009 au 16 janvier 2016
- M Aymeric DUTHOIT, Administrateur (1965) du 24 juillet 2015 au 16 janvier 2016
- M Benjamin BENETEAU, Administrateur (1979) du 24 juillet 2015 au 23 juin 2017
- M Bruno CATHELINAIS, Président du conseil d`administration (1956) du 14 avril 2009 au 16 janvier 2016
- M Luc DUPE, Administrateur (1949) du 24 juillet 2015 au 23 juin 2017
- M Patrick MAHE, Administrateur (1950) du 24 juillet 2015 au 23 juin 2017
- M Yves LYON-CAEN, Administrateur (1950) du 24 juillet 2015 au 23 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- ATLANTIQUE REVISION CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 juillet 2015
RUE CHARLES TELLIER
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Téléphone : 0251385000 Société
BIO HABITAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIO HABITAT | |
Entrepreneurs individuels | BIO HABITAT | |
Identifiant de l'entreprise | 511239915 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | RUE CHARLES TELLIER 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 250 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 700 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 165 536 000,00 | |
Résultat net | 1 398 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2920Z : Fabrication de carrosseries et remorques | |
Activité principale de l'entreprise | 2920Z : Fabrication de carrosseries et remorques | |
Activité principale | 4619A | |
Première activité | 2223Z | |
Deuxième activité | 4619B | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Fabrication de carrosseries et remorques | |
Synonyme | fabricant de carrosseries, fabricant de remorques | |
Principal | fabricant de carrosseries |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 23 857 000 |
Immobilisation incorporelle | 190 000 |
Immobilisation corporelle | 23 607 000 |
Immobilisation financière | 60 000 |
Actif circulant net | 43 453 000 |
Stock | 22 261 000 |
Avance | 716 000 |
Créance | 20 401 000 |
Placement | 75 000 |
Total Actif | 67 310 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 38 589 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 494 000 |
Dette | 24 227 000 |
Total Passif | 67 310 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 165 536 000 |
Produit d'exploitation | 166 068 000 |
Charge d'exploitation | 163 915 000 |
Résultat d'exploitation | 2 153 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 386 000 |
Résultat financier | -381 000 |
Résultat courrant | 1 772 000 |
Produit exceptionnel | 2 007 000 |
Charges exceptionnelles | 1 934 000 |
Résultat exceptionnel | 73 000 |
Résultat net | 1 398 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 01628 Métallurgie Deux Sèvres
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01960 Métallurgie Lot et Garonne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00828 Métallurgie Manche
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 00948 Métallurgie Orne
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01090 Services de l'automobile
Assistance à la conception construction et fabrications d'équipements pour l'immobilier
Président de la société : CATHELINAIS Bruno Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul Directeur général délégué : DUTHOIT Aymeric Pierre Marie
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Président du conseil d'administration : CATHELINAIS Bruno modification le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul Directeur général Administrateur : DUTHOIT Aymeric Pierre Marie modification le 22 Juillet 2015 Administrateur : BENETEAU Benjamin en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : DUPE Luc en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : LYON-CAEN Yves en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : MAHE Patrick en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : ROUX Louis-Claude en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : BENETEAU Annette en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul Directeur général Administrateur : DUTHOIT Aymeric Pierre Marie modification le 22 Juillet 2015 Administrateur : BENETEAU Benjamin en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : DUPE Luc en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : LYON-CAEN Yves en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : MAHE Patrick en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : ROUX Louis-Claude en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : BENETEAU Annette en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : GASTINEL Hervé en fonction le 14 Janvier 2016
Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul Administrateur : BENETEAU Benjamin en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : DUPE Luc en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : LYON-CAEN Yves en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : MAHE Patrick en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : ROUX Louis-Claude en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : BENETEAU Annette en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : GASTINEL Hervé en fonction le 14 Janvier 2016 Directeur général Administrateur : MAROTTE Bruno Jacques Louis en fonction le 14 Janvier 2016
Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul Administrateur : BENETEAU Benjamin en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : DUPE Luc en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : LYON-CAEN Yves en fonction le 22 Juillet 2015 Administrateur : MAHE Patrick en fonction le 22 Juillet 2015 Vice-président du conseil d'administration Administrateur : ROUX Louis-Claude modification le 07 Juin 2016 Administrateur : BENETEAU Annette en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : GASTINEL Hervé en fonction le 14 Janvier 2016 Directeur général Administrateur : MAROTTE Bruno Jacques Louis en fonction le 14 Janvier 2016
modification de l'Administrateur Beneteau, Benjamin, modification de l'Administrateur Dupe, Luc, modification de l'Administrateur Lyon-Caen, Yves, modification de l'Administrateur Mahe, Patrick, nomination de l'Administrateur : Lemee, nom d'usage : Margot, Corinne, nomination de l'Administrateur : Caudrelier, Christophe
Article L.236-14 du code de commerce
nomination du Directeur général délégué : Mahe, Patrick Henri Andre
Directeur général Administrateur partant : Marotte, Bruno Jacques Louis ; modification du Directeur général Administrateur Mahe, Patrick Henri Andre
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
modification du Président du conseil d'administration Gastinel, Hervé ; nomination du Président du conseil d'administration : De Metz, Jérôme, Marie, Georges
Administrateur partant : Caudrelier, Christophe
nomination de l'Administrateur : Davesne, nom d'usage : Bugeon, Florence ; nomination de l'Administrateur : Bouvier, nom d'usage : Mortier, Chantal ; Administrateur partant : Lemee, nom d'usage : Margot, Corinne ; modification du Commissaire aux comptes titulaire ACCIOR - A.R.C. ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Caquineau, Jean-Paul ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Pr̮̩sident du conseil d'administration partant : De Metz, J̮̩r̮̫me, Marie, Georges ; nomination du Pr̮̩sident du conseil d'administration : Thivoyon, Bruno, Nicolas, Marie