M Bertrand CONNEAU
Gérant de TREBEL VACANCES
M Bertrand CONNEAU a 71 ans ( naissance en 1953), est Gérant de la société TREBEL VACANCES
M Bertrand CONNEAU peut être contacté au siège de la société TREBEL VACANCES par courrier à l'adresse TREBEL VACANCES BOX VACANCES 39 RUE RENE FONCK BP 20218 MAUGUIO 34434 ST JEAN DE VEDAS CEDEX FRANCE, par téléphone au 0467277421
La société TREBEL VACANCES est principalement dirigée par M Bertrand CONNEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société TREBEL VACANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51207037600011.
- M Bertrand CONNEAU, Président (1953) depuis le 24 avril 2012
Anciens dirigeants :
- M Bertrand CONNEAU, Gérant (1953) du 19 mai 2009 au 24 avril 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TREBEL VACANCES | |
Entrepreneurs individuels | TREBEL VACANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 512070376 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 39 RUE RENE FONCK 34130 MAUGUIO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 178 330,00 | |
Résultat net | 3 567,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 12 769 |
Immobilisation incorporelle | 7 200 |
Immobilisation corporelle | 2 269 |
Immobilisation financière | 3 300 |
Actif circulant net | 159 993 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 88 212 |
Placement | 71 781 |
Total Actif | 172 762 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 988 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 166 774 |
Total Passif | 172 762 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 178 330 |
Produit d'exploitation | 178 443 |
Charge d'exploitation | 180 261 |
Résultat d'exploitation | -1 818 |
Produit financier net | 5 395 |
Charge financière | 10 |
Résultat financier | 5 385 |
Résultat courrant | 3 567 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 3 567 |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commercialisation de séjours en parc résidentiel camping et résidences de vacances vente et achats de mobil homes et chalets.
Commercialisation de séjours en parc résidentiel camping et résidences de vacances vente et achats de mobil homes et chalets.
Président : CONNEAU Bertrand, Hervé, Jean, François
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , désignant administrateur Me Olivier FABRE 7, rue Ecole de Médecine - 34000 Montpellier avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion - date cessation paiements : 27/06/2016, mandataire judiciaire Me Luc Marion 7, rue André Michel - 34000 Montpellier . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître Guillaume LARCENA 7, rue André Michel - 34000 Montpellier .
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , désignant liquidateur SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître Guillaume LARCENA 7, rue André Michel - 34000 Montpellier . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.