M Frederic DENIAU
Co-gérant de CADRAJURIS
M Frederic DENIAU a 48 ans ( naissance en 1976), est Co-gérant de la société CADRAJURIS
M Frederic DENIAU peut être contacté au siège de la société CADRAJURIS par courrier à l'adresse CADRAJURIS 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 44200 NANTES FRANCE
La société CADRAJURIS est principalement dirigée par M Frederic DENIAU qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société CADRAJURIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51213902300018.
- M Frederic DENIAU, Gérant (1976) depuis le 27 février 2014
- M Yannick FLYNN, Gérant (1978) depuis le 27 février 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CADRAJURIS est de 47 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic DENIAU, Co-gérant (1976) du 19 mai 2009 au 27 février 2014
- MME Magali AIBAR, Co-gérant (1975) du 19 mai 2009 au 27 février 2014
- MME Marie-Cecile ROUSSEAU, Gérant (1964) du 19 mai 2009 au 14 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CADRAJURIS | |
Entrepreneurs individuels | CADRAJURIS | |
Identifiant de l'entreprise | 512139023 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 3 PL DE LA REPUBLIQUE 44200 NANTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 12 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 331 330,00 | |
Résultat net | 266,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 114 599 |
Immobilisation incorporelle | 102 000 |
Immobilisation corporelle | 12 599 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 119 793 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 65 325 |
Placement | 54 468 |
Total Actif | 234 393 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 52 879 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 181 514 |
Total Passif | 234 393 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 331 330 |
Produit d'exploitation | 331 488 |
Charge d'exploitation | 329 824 |
Résultat d'exploitation | 1 664 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 643 |
Résultat financier | -1 643 |
Résultat courrant | 266 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 266 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51213902300018 | CADRAJURIS 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 44200 NANTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
L'exercice en commun de la profession d'avocat
modification du Gérant Aibar, Magali, nomination du Gérant : Flynn, Yannick James