M Martin CAVELIER
Directeur général de HVLM
M Martin CAVELIER a 42 ans ( naissance en 1980), est Directeur général de la société HVLM
M Martin CAVELIER peut être contacté au siège de la société HVLM par courrier à l'adresse HVLM 19 A RUE DE CHATILLON 35000 RENNES FRANCE
La société HVLM est principalement dirigée par M Martin CAVELIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HVLM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51236518000052.
- M Martin CAVELIER, Directeur général (1980) depuis le 22 janvier 2016
- M Regis LANCELOT, Commissaire aux comptes suppléant (1978) depuis le 19 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HVLM est de 43 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 44 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel CATOIRE, Président (1952) du 05 juillet 2012 au 04 octobre 2014
- M Rene RUELLO, Président (1949) du 02 juin 2009 au 07 août 2010
- M Rene RUELLO, Président (1949) du 07 août 2010 au 05 juillet 2012
- MME Rachel LOUAZON, Directeur général (1967) du 04 mars 2015 au 23 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- CAC +, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 septembre 2015
- DEMETER, Président depuis le 04 octobre 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HVLM | |
Entrepreneurs individuels | HVLM | |
Identifiant de l'entreprise | 512365180 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | 29 AV LOUIS BARTHOU 35000 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 22 décembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 mai 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51236518000052 | HVLM 29 AVENUE LOUIS BARTHOU 35000 RENNES FRANCE |
51236518000045 | HVLM 19 A RUE DE CHATILLON 35000 RENNES FRANCE |
51236518000060 | HVLM 30 AVENUE JEAN JANVIER 35000 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président de la société : RUELLO René Joseph Marie. Commissaire aux comptes titulaire : GELOT Jean-Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : ABGL.
Président de la société : RUELLO René Joseph Marie Commissaire aux comptes titulaire : GELOT Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : ABGL
Président de la société partant : Ruello, René Joseph Marie, nomination du Président de la société : Catoire, Michel Jacques Abel
Président partant : Catoire, Michel Jacques Abel, nomination du Président : DEMETER
Commissaire aux comptes titulaire : GELOT Jean-Pierre en fonction le 08 Octobre 2014 Président : DEMETER en fonction le 08 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ABGL en fonction le 08 Octobre 2014 Directeur général : LOUAZON Rachel en fonction le 02 Mars 2015
Président : DEMETER en fonction le 08 Octobre 2014 Directeur général : LOUAZON Rachel en fonction le 02 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LANCELOT Régis en fonction le 17 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CAC + en fonction le 17 Septembre 2015
Président : DEMETER en fonction le 08 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LANCELOT Régis en fonction le 17 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CAC + en fonction le 17 Septembre 2015
Président : DEMETER en fonction le 08 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LANCELOT Régis en fonction le 17 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CAC + en fonction le 17 Septembre 2015 Directeur général : CAVELIER Martin en fonction le 20 Janvier 2016
Election de domicile : Me Philippe EON 1 Rue de Rennes 35360 Montauban-de-Bretagne Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
Président : DEMETER ; Directeur général : MAREQUA Yann ; Commissaire aux comptes titulaire : CAC + ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCELOT Régis