M Olivier FORGUES
Président de FORGUES GESTION
M Olivier FORGUES a 51 ans ( naissance en 1973), est Président de la société FORGUES GESTION
M Olivier FORGUES peut être contacté au siège de la société FORGUES GESTION par courrier à l'adresse FORGUES GESTION 90 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 03Â 15Â 35 ou par fax au 01Â 47Â 03Â 05Â 83
La société FORGUES GESTION est principalement dirigée par M Olivier FORGUES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société FORGUES GESTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51237975100013.
- M Carlos FERNANDEZ, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 15 septembre 2015
- M Olivier FORGUES, Président (1973) depuis le 09 juin 2009
- MME Sandrine FAVRE, Directeur général (1973) depuis le 14 janvier 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FORGUES GESTION est de 52 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Carlos FERNANDEZ, Président du conseil d`administration (1969) du 11 avril 2013 au 20 avril 2013
- M Thomas LE FORESTIER, Directeur général (1976) du 09 juin 2009 au 11 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- BOUTON ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 septembre 2015
- BOUTON ET ASSOCIES, Président du conseil d`administration du 11 avril 2013 au 20 avril 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FORGUES GESTION | |
Entrepreneurs individuels | FORGUES GESTION | |
Identifiant de l'entreprise | 512379751 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 90 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 29 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 170 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 29 avril 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 388 983,00 | |
Résultat net | 136 143,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 16 062 |
Immobilisation incorporelle | 255 |
Immobilisation corporelle | 10 964 |
Immobilisation financière | 4 843 |
Actif circulant net | 365 019 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 146 683 |
Placement | 218 336 |
Total Actif | 381 082 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 97 749 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 126 782 |
Dette | 156 551 |
Total Passif | 381 082 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 388 983 |
Produit d'exploitation | 394 769 |
Charge d'exploitation | 326 490 |
Résultat d'exploitation | 68 279 |
Produit financier net | 71 067 |
Charge financière | 3 203 |
Résultat financier | 67 864 |
Résultat courrant | 136 143 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 136 143 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51237975100013 | FORGUES GESTION 90 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
La gestion individuelle et/ou collective dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, sur la base du programme d'activité présente.
nomination du Président du conseil d'administration et membre titulaire représentant du Premier Ministre : Fernandez, Carlos, nomination du Président du conseil d'administration et membre titulaire représentant du Premier Ministre : BOUTON ET ASSOCIÃS, Directeur général partant : Le Forestier, Thomas, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BOUTON ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fernandez, Carlos
nomination du Directeur général : Favre, Sandrine
Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE
Directeur général partant : Favre, Sandrine
Commissaire aux comptes titulaire partant : BOUTON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Fernandez, Carlos