M Christophe GERBER
Président de L'OR EN CASH
M Christophe GERBER a 42 ans ( naissance en 1980), est Président de la société L'OR EN CASH
M Christophe GERBER peut être contacté au siège de la société L'OR EN CASH par courrier à l'adresse L OR EN CASH OR EN CASH 12 AVENUE RAYMOND TEZIER 38500 VOIRON FRANCE, par téléphone au 0811696222
La société L'OR EN CASH est principalement dirigée par M Christophe GERBER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en déchets, grossiste en débris
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4677Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris), les activités sont :
- le commerce de gros de déchets et débris métalliques et non métalliques et de matériaux de récupération, y compris la collecte, le tri, la séparation, le démontage de biens usés tels que les automobiles afin de récupérer des pièces réutilisables, le
Mais sont exclues les activités :
- l'enlèvement des déchets ménagers et industriels (cf38.1)
- le traitement des déchets non à des fins de réutilisation dans un processus de fabrication industrielle mais d'élimination (cf38.2)
- la récupération de déchets, de débris et d'autres articles sous la forme de matières premières secondaires si une réelle transformation est requise (les matières premières secondaires résultantes sont propres à une utilisation directe dans un process
- le démantèlement d'automobiles, d'ordinateurs, de télévisions et d'autres matériels à des fins de récupération de matériaux (cf38.31Z)
- la démolition navale (cf38.31Z)
- le déchiquetage de véhicules par un procédé mécanique (cf38.32Z)
- le commerce de détail de biens d'occasion (cf47.79Z)
La société L'OR EN CASH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/06/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51241262800954.
- M Christophe GERBER, Président (1980) depuis le 03 juin 2016
- M Pascal GIRAUD, Directeur général délégué (1949) depuis le 03 juin 2016
- M Yvon FERRANDO, Commissaire aux comptes titulaire (1962) depuis le 23 juin 2015
- MME Sandrine BOUSQUET, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 23 juin 2015
- MME Valerie GERBER, Directeur général délégué (1981) depuis le 03 juin 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société L'OR EN CASH est de 55 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe GERBER, Président (1980) du 21 novembre 2009 au 03 juin 2016
- M Christophe GERBERT, Gérant (1980) du 30 juin 2009 au 21 novembre 2009
- M Pascal GIRAUD, Directeur général délégué (1949) du 15 avril 2016 au 03 juin 2016
- MME Valerie GERBER, Directeur général délégué (1981) du 04 février 2015 au 03 juin 2016
Dirigeants personne morale:
12 AV RAYMOND TEZIER
38500 VOIRON
Téléphone : 0811696222 Société
L'OR EN CASH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'OR EN CASH | |
Entrepreneurs individuels | L'OR EN CASH | |
Identifiant de l'entreprise | 512412628 | |
Numéro interne du siège | 00954 | |
Adresse | 12 RPT CHAMPS ELYSEES M. DASSAULT 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 350 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 mai 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 22 186 000,00 | |
Résultat net | 95 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4677Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | |
Activité principale | 4677Z | |
Première activité | 4677Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en déchets, grossiste en débris | |
Principal | grossiste en déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 734 000 |
Immobilisation incorporelle | 631 000 |
Immobilisation corporelle | 879 000 |
Immobilisation financière | 225 000 |
Actif circulant net | 1 479 000 |
Stock | 35 000 |
Avance | 0 |
Créance | 477 000 |
Placement | 967 000 |
Total Actif | 3 213 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 445 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 17 000 |
Dette | 751 000 |
Total Passif | 3 213 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 186 000 |
Produit d'exploitation | 22 194 000 |
Charge d'exploitation | 22 122 000 |
Résultat d'exploitation | 72 000 |
Produit financier net | 870 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 870 |
Résultat courrant | 73 000 |
Produit exceptionnel | 114 000 |
Charges exceptionnelles | 92 000 |
Résultat exceptionnel | 22 000 |
Résultat net | 95 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 01090 Services de l'automobile
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Election de domicile : SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS DABADIE pour la correspondance :
Adresse du fonds vendu