M Ricardo BLANCH
Gérant de QUI VOYAGE
M Ricardo BLANCH a 66 ans ( naissance en 1956), est Gérant de la société QUI VOYAGE
M Ricardo BLANCH peut être contacté au siège de la société QUI VOYAGE par courrier à l'adresse QUI VOYAGE QUEM VIAJA QUIEN VIAJA WHO TRAVEL 95 RUE DE CLERY 75002 PARIS FRANCE
La société QUI VOYAGE est principalement dirigée par M Ricardo BLANCH qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres transports routiers de voyageurs ,autocar, car, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939B (Autres transports routiers de voyageurs), les activités sont :
- Autres transports routiers de voyageurs
- les autres transports routiers de passagers :
- l'organisation d'excursions en autocars
- la location d'autocars avec conducteur à la demande
- les circuits touristiques urbains par car
- les autres services occasionnels de transport routiers à la demande
Mais sont exclues les activités :
- le transport en ambulance (cf86.90A)
La société QUI VOYAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/05/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51280618300020.
- M Jean-Pierre OSPITAL, Liquidateur (1967) depuis le 12 mars 2011
Anciens dirigeants :
- M Ricardo BLANCH, Gérant (1956) du 23 juin 2009 au 15 mai 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QUI VOYAGE | |
Entrepreneurs individuels | QUI VOYAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 512806183 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 95 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 mai 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 285 000,00 | |
Résultat net | 1 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939B : Autres transports routiers de voyageurs | |
Activité principale de l'entreprise | 4939B : Autres transports routiers de voyageurs | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Autres transports routiers de voyageurs | |
Synonyme | autocar, car, société de transport routier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 18 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 156 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 154 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 174 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 19 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 155 000 |
Total Passif | 174 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 285 000 |
Produit d'exploitation | 1 288 000 |
Charge d'exploitation | 1 296 000 |
Résultat d'exploitation | -8 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | -9 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -900 |
Résultat net | 1 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51280618300020 | QUI VOYAGE QUEM VIAJA QUIEN VIAJA WHO TRAVEL 95 RUE DE CLERY 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
Gérant : BLANCH Ricardo en fonction le 03 Juin 2009 Co-gérant : OSPITAL Jean-Pierre en fonction le 07 Mars 2011
Transport public routier des personnes, prestation de services dans le domaine des transports, importation exportation, vente en gros et au détail de produits soumis aux accises de cadeaux, confiserie et tous produits non réglementes, pub, formation, conseil
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2016, désignant liquidateur Selafa Mja en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.