M Lionel LEWIN FLEUR
Président de SORRAC
M Lionel LEWIN FLEUR a 47 ans ( naissance en 1975), est Président de la société SORRAC
M Lionel LEWIN FLEUR peut être contacté au siège de la société SORRAC par courrier à l'adresse SORRAC PARC DE LA PLAINE 1 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS 31500 TOULOUSE FRANCE
La société SORRAC est principalement dirigée par M Lionel LEWIN FLEUR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société SORRAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/08/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51290645400032.
Anciens dirigeants :
- M Lionel LEWIN FLEUR, Président (1975) du 03 septembre 2011 au 22 novembre 2013
- MME Anne-France SOUQUE, Président (1978) du 15 juillet 2009 au 03 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- LPI, Président depuis le 22 novembre 2013
- MOREREAU AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 juillet 2015
- SARL ITECAC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 novembre 2013 : LEWIN FLEUR Lionel nom d'usage : LEWIN FLEUR n'est plus président. LPI devient président.)
- 07 août 2015 : MOREREAU Robert nom d'usage : MOREREAU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MOREREAU Régis nom d'usage : MOREREAU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée MOREREAU AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL ITECAC devient commissaire aux comptes suppléant.)
1 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS
31500 TOULOUSE
Téléphone : Société
SORRAC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SORRAC | |
Entrepreneurs individuels | SORRAC | |
Identifiant de l'entreprise | 512906454 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 1 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS 31500 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 mai 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 121 000,00 | |
Résultat net | 50 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 3 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 120 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 445 000 |
Stock | 54 000 |
Avance | 13 000 |
Créance | 123 000 |
Placement | 255 000 |
Total Actif | 448 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 173 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 13 000 |
Dette | 261 000 |
Total Passif | 448 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 121 000 |
Produit d'exploitation | 1 121 000 |
Charge d'exploitation | 1 048 000 |
Résultat d'exploitation | 73 000 |
Produit financier net | 440 |
Charge financière | 400 |
Résultat financier | 40 |
Résultat courrant | 73 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 13 000 |
Résultat exceptionnel | -12 000 |
Résultat net | 50 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51290645400032 | SORRAC PARC DE LA PLAINE 1 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS 31500 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : SOUQUE Anne-France en fonction le 03 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MOREREAU Régis en fonction le 08 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : MOREREAU Robert en fonction le 08 Février 2010
L'importation, la diffusion, la production de documents techniques et publicitaires, et la mise aux normes d'ensembles et de sous ensembles dans les domaines de la radiocommunication, la télécommunication et l'électronique. Fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes et munitions.
LEWIN FLEUR Lionel nom d'usage : LEWIN FLEUR n'est plus président. LPI devient président.
MOREREAU Robert nom d'usage : MOREREAU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MOREREAU Régis nom d'usage : MOREREAU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée MOREREAU AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL ITECAC devient commissaire aux comptes suppléant.