MME Emmanuelle DELEAU
Associé-gérant de SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE
MME Emmanuelle DELEAU a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Associé-gérant de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE
MME Emmanuelle DELEAU peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE par courrier à l'adresse SCM CAB MED PLACE PIERRE MARIE CURIE 2 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE 86700 COUHE FRANCE
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE est principalement dirigée par MME Emmanuelle DELEAU qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51291494600029.
- M Georges MINO, Gérant (1956) depuis le 15 mars 2013
- M Jean-Jacques RAILLARD, Gérant (1957) depuis le 30 juin 2009
- MME Emmanuelle DELEAU-BOUGES, Gérant (1974) depuis le 15 mars 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE est de 60 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Georges MINO, Associé-gérant (1956) du 30 juin 2009 au 15 mars 2013
- MME Emmanuelle DELEAU, Associé-gérant (1974) du 30 juin 2009 au 15 mars 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL DE LA PLACE PIERRE ET MARIE CURIE | |
Identifiant de l'entreprise | 512914946 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 2 PL PIERRE ET MARIE CURIE 86700 COUHE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 480,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51291494600029 | SCM CAB MED PLACE PIERRE MARIE CURIE 2 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE 86700 COUHE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
La société a pour objet exclusif de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l'exercice de leur profession. La société ne peut elle-même exercer la profession de ses membres. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.
Gérant Associé : MINO Georges Marie modification le 31 Août 2017 ; Gérant Associé : DELEAU Emmanuelle Paula modification le 31 Août 2017 ; Gérant Associé : RAILLARD Jean-Jacques modification le 31 Août 2017 ; Gérant Associé : PELTIER Aurore en fonction le 31 Août 2017
Gérant Associé partant : Mino, Georges Marie ; nomination du Gérant Associé : Herouart, Guillaume