M Laurent LAFOND
Président du conseil d`administration de HALISOL PRIVATE EQUITY
M Laurent LAFOND a 55 ans ( naissance en 1967), est Président du conseil d`administration de la société HALISOL PRIVATE EQUITY
M Laurent LAFOND peut être contacté au siège de la société HALISOL PRIVATE EQUITY par courrier à l'adresse HALISOL PRIVATE EQUITY 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 34Â 74Â 34
La société HALISOL PRIVATE EQUITY est principalement dirigée par M Laurent LAFOND qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société HALISOL PRIVATE EQUITY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51324346900014.
- M Christophe DANTOINE, Président (1974) depuis le 28 juillet 2009
Anciens dirigeants :
- M Benjamin CAILLIER, Administrateur (1984) du 23 janvier 2010 au 26 septembre 2012
- M Christophe DANTOINE, Président-directeur général (1974) du 28 juillet 2009 au 26 septembre 2012
- M Laurent LAFOND, Président du conseil d`administration (1967) du 28 juillet 2009 au 16 janvier 2010
- M Laurent LAFOND, Président du conseil d`administration (1967) du 16 janvier 2010 au 23 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- HALISOL, Administrateur du 28 juillet 2009 au 26 septembre 2012
46 RUE BOISSIERE
75116 PARIS 16
Téléphone : 01Â 44Â 34Â 74Â 34 Société
HALISOL PRIVATE EQUITY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HALISOL PRIVATE EQUITY | |
Entrepreneurs individuels | HALISOL PRIVATE EQUITY | |
Identifiant de l'entreprise | 513243469 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 08 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 08 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | 2 821 138,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 48 326 896 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 48 326 896 |
Actif circulant net | 31 189 464 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 10 306 210 |
Placement | 20 883 252 |
Total Actif | 79 516 360 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 44 645 344 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 34 871 016 |
Total Passif | 79 516 360 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 245 074 |
Résultat d'exploitation | -245 074 |
Produit financier net | 4 578 027 |
Charge financière | 1 449 725 |
Résultat financier | 3 128 302 |
Résultat courrant | 2 883 228 |
Produit exceptionnel | 1 |
Charges exceptionnelles | 62 092 |
Résultat exceptionnel | -62 090 |
Résultat net | 2 821 138 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51324346900014 | HALISOL PRIVATE EQUITY 46 RUE BOISSIERE 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise de participations dans toutes entreprises, la gestion de son portefeuille, l'accomplissement de prestations de service et d'assistance envers toutes sociétés
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lafond, Laurent Georges Gérard, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Dantoine, Christophe, nomination de l'Administrateur : Caillier, Benjamin Joel
modification du Président Dantoine, Christophe, Administrateur partant : HALISOL, Administrateur partant : Caillier, Benjamin Joel
Président partant : Dantoine, Christophe, nomination du Président : Piette, Daniel, nomination du Directeur général : Gervis, Paul