M Michel GRENIER
Directeur général de SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
M Michel GRENIER a 84 ans ( naissance en 1940), est Directeur général de la société SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
M Michel GRENIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE par courrier à l'adresse SOC NORMANDE FINANCIERE INDUST CIAL PUBLIPLAC 7 9 A 7 RUE GUSTAVE NICOLLE 76600 LE HAVRE FRANCE, par téléphone au 0235262252 ou par fax au 02Â 35Â 24Â 47Â 77
La société SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE est principalement dirigée par M Michel GRENIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51335612100014.
- M Michel GRENIER, Directeur général (1940) depuis le 26 avril 2010
Anciens dirigeants :
- M Christophe GRENIER, Président (1967) du 15 juillet 2009 au 26 avril 2010
- M Christophe GRENIER, Président (1967) du 26 avril 2010 au 18 juillet 2014
- M Michel GRENIER, Directeur général (1940) du 15 juillet 2009 au 26 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 août 2015
- KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 août 2015
- REFLET, Président depuis le 18 juillet 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 août 2018 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT NORMANDIE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT OUEST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant)
7 RUE GUSTAVE NICOLLE
76600 LE HAVRE
Téléphone : 0235262252 Société
SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | |
Sigle de l'entreprise | SONOFIC | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE NORMANDE FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | |
Identifiant de l'entreprise | 513356121 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 7 RUE GUSTAVE NICOLLE 76600 LE HAVRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 17 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 17 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 468 203,00 | |
Résultat net | 3 012,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 67 978 |
Immobilisation incorporelle | 20 000 |
Immobilisation corporelle | 47 435 |
Immobilisation financière | 543 |
Actif circulant net | 282 948 |
Stock | 57 909 |
Avance | 0 |
Créance | 188 190 |
Placement | 36 849 |
Total Actif | 350 926 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 67 984 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 282 943 |
Total Passif | 350 926 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 468 203 |
Produit d'exploitation | 540 648 |
Charge d'exploitation | 539 539 |
Résultat d'exploitation | 1 109 |
Produit financier net | 8 |
Charge financière | 55 |
Résultat financier | -47 |
Résultat courrant | 1 062 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 241 |
Résultat exceptionnel | -241 |
Résultat net | 3 012 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51335612100014 | SOC NORMANDE FINANCIERE INDUST CIAL PUBLIPLAC 7 9 A 7 RUE GUSTAVE NICOLLE 76600 LE HAVRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Location commercialisation de matériels de signalisation de sécurité de marquage d'enseignes lumineuses lampes et tubes électriques de toute nature
Location commercialisation de matériels de signalisation de sécurité de marquage d'enseignes lumineuses lampes et tubes électriques de toute nature
Maitre Eugène BEILLARD 23, rue Georges Heuillard 76600 Le Havre
Président : GRENIER Christophe, Louis, Lucien Directeur général : GRENIER Michel, Georges, André Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT OUEST (SAS)
Président : REFLET (SARL) représenté par GRENIER Christophe Directeur général : GRENIER Michel, Georges, André Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT OUEST (SAS)
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT NORMANDIE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT OUEST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce
SA à conseil d\'administration KPMG n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL n\'est plus commissaire aux comptes suppléant