M Charles BABILLOT
Gérant de MINUTE COCOTTE
M Charles BABILLOT a 45 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société MINUTE COCOTTE
M Charles BABILLOT peut être contacté au siège de la société MINUTE COCOTTE par courrier à l'adresse MINUTE COCOTTE 19 RUE SAINT PIERRE 28100 DREUX FRANCE, par téléphone au 0237489802
La société MINUTE COCOTTE est principalement dirigée par M Charles BABILLOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société MINUTE COCOTTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/07/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51375097600013.
- M Alexandre DAVID-DESNOS, Gérant (1971) depuis le 11 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Charles BABILLOT, Gérant (1979) du 25 août 2009 au 11 mai 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 février 2019 : DAVID-DESNOS Alexandre nom d'usage : DAVID-DESNOS n'est plus gérant. FOURN Carl Olivier Romario nom d'usage : FOURN devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MINUTE COCOTTE | |
Entrepreneurs individuels | MINUTE COCOTTE | |
Identifiant de l'entreprise | 513750976 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 19 RUE SAINT PIERRE 28100 DREUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51375097600013 | MINUTE COCOTTE 19 RUE SAINT PIERRE 28100 DREUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Restaurant, vente à emporter et toutes activités similaires
Restaurant, vente à emporter et toutes activités similaires
DAVID-DESNOS Alexandre nom d'usage : DAVID-DESNOS n'est plus gérant. FOURN Carl Olivier Romario nom d'usage : FOURN devient gérant