M Eric CLAVELET
Président de ORVEMA
M Eric CLAVELET a 73 ans ( naissance en 1951), est Président de la société ORVEMA
M Eric CLAVELET peut être contacté au siège de la société ORVEMA par courrier à l'adresse ORVEMA 117 RUE PABLO PICASSO 71000 MACON FRANCE
La société ORVEMA est principalement dirigée par M Eric CLAVELET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société ORVEMA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/09/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51382734500036.
- M Emmanuel CHARNAVEL, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 07 novembre 2015
- M Peter WIJNAND, Président (1962) depuis le 06 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ORVEMA est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric CLAVELET, Directeur général (1951) du 05 décembre 2009 au 03 septembre 2014
- M Eric CLAVELET, Président (1951) du 03 septembre 2014 au 06 juin 2015
- M Pascal SOCHET, Président (1958) du 11 septembre 2010 au 03 septembre 2014
- M Patrick CATY, Président (1959) du 25 août 2009 au 11 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juin 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 décembre 2009 : CLAVELET Eric nom d'usage : CLAVELET Eric devient directeur général.)
- 14 octobre 2010 : CATY Patrick nom d'usage : CATY Patrick n'est plus président. SOCHET Pascal Marie Louis Joseph nom d'usage : SOCHET Pascal devient président.)
- 24 juin 2015 : CLAVELET Eric Yves nom d'usage : CLAVELET n'est plus président. WIJNAND Peter Carel nom d'usage : WIJNAND devient président.)
- 24 novembre 2015 : DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.)
117 RUE PABLO PICASSO
71000 MACON
Téléphone : Société
ORVEMA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORVEMA | |
Entrepreneurs individuels | ORVEMA | |
Identifiant de l'entreprise | 513827345 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 117 RUE PABLO PICASSO 71000 MACON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 04 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 juillet 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51382734500036 | ORVEMA 117 RUE PABLO PICASSO 71000 MACON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 38 04 85 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-macon.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Damien
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
CLAVELET Eric nom d'usage : CLAVELET Eric devient directeur général.
CATY Patrick nom d'usage : CATY Patrick n'est plus président. SOCHET Pascal Marie Louis Joseph nom d'usage : SOCHET Pascal devient président.
CLAVELET Eric Yves nom d'usage : CLAVELET n'est plus président. WIJNAND Peter Carel nom d'usage : WIJNAND devient président.
DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 21 février 2017, désignant administrateurs Selarl Aj Partenaires, Représentée par Me Maurice Picard 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et Selarl Aj Up Représentée par Me Eric Etienne-Martin 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Ãtienne, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire SCP Btsg Représentée par Maître Clément Thierry 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Btsg Représentée par Maître Clément Thierry 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône, et mettant fin à la mission des administrateurs Selarl Aj Partenaires, Représentée par Me Maurice Picard 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse et Selarl Aj Up Représentée par Me Eric Etienne-Martin 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Ãtienne.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l\'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.