MME Isabelle CRENO
Associé-gérant de SCM BODIER-CRENO-KASSA
MME Isabelle CRENO a 55 ans ( naissance en 1967), elle est Associé-gérant de la société SCM BODIER-CRENO-KASSA
MME Isabelle CRENO peut être contacté au siège de la société SCM BODIER-CRENO-KASSA par courrier à l'adresse SCM BODIER CRENO KASSA 20 B RUE GUILLAUME DE BERRIC 56230 BERRIC FRANCE, par téléphone au 02Â 97Â 42Â 16Â 23
La société SCM BODIER-CRENO-KASSA est principalement dirigée par MME Isabelle CRENO qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SCM BODIER-CRENO-KASSA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/07/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51386426400025.
- M Ludovic KASSA, Gérant (1974) depuis le 01 octobre 2011
- MME Christine BODIER, Co-gérant (1961) depuis le 01 octobre 2011
- MME Isabelle CRENO, Co-gérant (1967) depuis le 01 octobre 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCM BODIER-CRENO-KASSA est de 55 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Christine BODIER, Associé-gérant (1961) du 18 août 2009 au 01 octobre 2011
- MME Isabelle CRENO, Associé-gérant (1967) du 18 août 2009 au 01 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM BODIER-CRENO-KASSA | |
Entrepreneurs individuels | SCM BODIER-CRENO-KASSA | |
Identifiant de l'entreprise | 513864264 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 20 B RUE GUILLAUME DE BERRIC 56230 BERRIC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 mai 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51386426400025 | SCM BODIER CRENO KASSA 20 B RUE GUILLAUME DE BERRIC 56230 BERRIC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Fournir aux associés les moyens matériels à l'exploitation d'un cabinet d'infirmières.
Fournir aux associés les moyens matériels à l'exploitation d'un cabinet d'infirmières.
Co-gérant associé : BODIER Christine, Marie-Hélène, Denise Co-gérant associé : CRENO Isabelle, Marie, Chantal, Yvette né(e) QUATREVEAU Gérant associé : KASSA Ludovic, Serge, Lucien, Samuel