MME Patricia CHATEL
Commissaire aux comptes suppléant de MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE)
MME Patricia CHATEL a 57 ans ( naissance en 1965), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE)
MME Patricia CHATEL peut être contacté au siège de la société MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) par courrier à l'adresse MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT FRANCE 30 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 49Â 22Â 00Â 23
La société MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) est principalement dirigée par MME Patricia CHATEL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/02/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51422807100049.
- M Dominique THIRIET, Directeur général (1967) depuis le 03 août 2017
- M Jean-Marie SAINT-PAUL, Président (1971) depuis le 03 août 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) est de 53 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hayder M`RABET, Président (1978) du 25 juillet 2010 au 10 mars 2015
- M Zied MARRAKCHI, Gérant (1979) du 25 août 2009 au 25 juillet 2010
- MME Delphine LEGRAND, Commissaire aux comptes titulaire (1964) du 22 juillet 2015 au 10 juin 2017
- MME Patricia CHATEL, Commissaire aux comptes suppléant (1965) du 22 juillet 2015 au 10 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juin 2017
- MENTOR GRAPHICS (NETHERLANDS) B V, Président depuis le 10 mars 2015
- MENTOR GRAPHICS (NETHERLANDS) B V, Président du 10 mars 2015 au 03 août 2017
30 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES
75002 PARIS 2
Téléphone : 01Â 49Â 22Â 00Â 23 Société
MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) | |
Entrepreneurs individuels | MENTOR GRAPHICS DEVELOPPEMENT (FRANCE) | |
Identifiant de l'entreprise | 514228071 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 30 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 66 700,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 12 août 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 2 266 000,00 | |
Résultat net | 3 063 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 310 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 253 000 |
Immobilisation financière | 56 000 |
Actif circulant net | 4 915 000 |
Stock | 0 |
Avance | 9 000 |
Créance | 4 590 000 |
Placement | 316 000 |
Total Actif | 5 224 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 446 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 000 |
Dette | 1 769 000 |
Total Passif | 5 224 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 266 000 |
Produit d'exploitation | 2 266 000 |
Charge d'exploitation | 2 862 000 |
Résultat d'exploitation | -596 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | -22 000 |
Résultat courrant | -618 000 |
Produit exceptionnel | 4 875 000 |
Charges exceptionnelles | 392 000 |
Résultat exceptionnel | 4 483 000 |
Résultat net | 3 063 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
l'achat, la vente de logiciels. ingénierie et conseil dans le domaine informatique et Microelectronique et formation et support sur les outils logiciels.
Gérant : M'RABET Hayder modification le 17 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : LEGRAND Delphine en fonction le 08 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHATEL Patricia en fonction le 08 Février 2012
Commissaire aux comptes titulaire : LEGRAND Delphine en fonction le 12 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHATEL Patricia en fonction le 12 Mars 2012 Président : MENTOR GRAPHICS (Netherlands). B. V. en fonction le 06 Mars 2015
Président partant : MENTOR GRAPHICS (NETHERLANDS). B.V., nomination du Président : Saint-Paul, Jean-Marie, nomination du Directeur général : Thiriet, Dominique Jean Marie Louis