M Didier THOMAS
Président de IRRADIANCE
M Didier THOMAS a 61 ans ( naissance en 1961), est Président de la société IRRADIANCE
M Didier THOMAS peut être contacté au siège de la société IRRADIANCE par courrier à l'adresse IRRADIANCE LA GRUELLE 12540 CORNUS FRANCE
La société IRRADIANCE est principalement dirigée par M Didier THOMAS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société IRRADIANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51426042100052.
- M Denis BERTOLINO, Gérant (1971) depuis le 27 juin 2014
Anciens dirigeants :
- M Didier THOMAS, Président (1961) du 15 septembre 2009 au 02 octobre 2009
- M Didier THOMAS, Président (1961) du 02 octobre 2009 au 21 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
- QUERCY AGENAIS INVESTISSEMENT, Président du 21 janvier 2012 au 27 juin 2014
M Didier THOMAS
LA GRUELLE
12540 CORNUS
Téléphone : Société
IRRADIANCE
LA GRUELLE
12540 CORNUS
Téléphone : Société
IRRADIANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IRRADIANCE | |
Entrepreneurs individuels | IRRADIANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 514260421 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE 47310 ROQUEFORT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 août 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 145 915,00 | |
Résultat net | 44 402,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 838 620 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 838 620 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 45 650 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 43 963 |
Placement | 1 687 |
Total Actif | 884 269 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 42 697 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 841 572 |
Total Passif | 884 269 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 145 915 |
Produit d'exploitation | 145 915 |
Charge d'exploitation | 79 505 |
Résultat d'exploitation | 66 410 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 11 643 |
Résultat financier | -11 643 |
Résultat courrant | 54 767 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 44 402 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51426042100052 | IRRADIANCE ZAC CHAMPS DE LESCAZES 47310 ROQUEFORT FRANCE |
51426042100029 | IRRADIANCE LA GRUELLE 12540 CORNUS FRANCE |
51426042100037 | IRRADIANCE CADEPAU 12370 MOUNES PROHENCOUX FRANCE |
IRRADIANCE est du ressort du greffe de AGEN dont les coordonnées postales sont 14 A RUE DIDEROT 47002 AGEN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
Les conventions collectives applicables à IRRADIANCE de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Président : QUERCY AGENAIS INVESTISSEMENT (SAS) représenté par BERTOLINO Denis
Installation et exploitation de centrales production d'électricité
Installation et exploitation de centrales production d'électricité
Modification survenue sur l'administration
Président : QUERCY AGENAIS INVESTISSEMENT (SAS) représenté par BERTOLINO Denis Commissaire aux comptes titulaire : CQFD AUDIT (SARL)
Président : QUERCY AGENAIS INVESTISSEMENT (SAS) représenté par BERTOLINO Denis Commissaire aux comptes titulaire : CQFD AUDIT (SARL)
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Gérant : BERTOLINO Denis
Gérant : BERTOLINO Denis
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Président : LUMIERE 1à; Commissaire aux comptes titulaire : C Q F D. AUDIT
Président : LUMIERE 1à; Commissaire aux comptes titulaire : C Q F D. AUDIT