MME Catherine NALPOWIK
Gérant de GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE
MME Catherine NALPOWIK a 69 ans ( naissance en 1955), elle est Gérant de la société GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE
MME Catherine NALPOWIK peut être contacté au siège de la société GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE par courrier à l'adresse GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE LE PONT DU DOUX 07300 ST JEAN DE MUZOLS FRANCE
La société GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE est principalement dirigée par MME Catherine NALPOWIK qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de produits pharmaceutiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4646Z (Commerce de gros de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- Commerce de gros de produits pharmaceutiques
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
La société GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51433764100013.
- M Aubin DURET, Administrateur (1980) depuis le 14 avril 2017
- M David LARNAUD, Président du conseil d`administration (1977) depuis le 06 mars 2013
- M Dominique BOSC, Contrôleur de gestion (1959) depuis le 15 septembre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE est de 52 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Maurice MOULIN, Contrôleur de gestion (1947) du 15 septembre 2009 au 14 avril 2017
- MME Carole DURET-SABATIER, Contrôleur de gestion (1983) du 06 mars 2013 au 14 avril 2017
- MME Catherine NALPOWIK, Gérant (1955) du 15 septembre 2009 au 06 mars 2013
- MME Catherine NALPOWIK, Administrateur (1955) du 06 mars 2013 au 14 avril 2017
- MME Veronique LEYNIER, Contrôleur de gestion (1979) du 15 septembre 2009 au 14 avril 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 mars 2013 : MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN n'est plus administrateur. MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN devient contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK n'est plus contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK devient Administrateur. LARNAUD David nom d'usage : LARNAUD devient président du conseil d'administration. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC devient Administrateur. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER devient contrôleur gestion. SABATIER Carole nom d'usage : DURET-SABATIER devient contrôleur gestion. DURET Aubin nom d'usage : DURET devient contrôleur des comptes.)
- 25 avril 2017 : MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN n'est plus contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK n'est plus Administrateur. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC n'est plus Administrateur. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC devient contrôleur gestion. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER n'est plus contrôleur gestion. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER devient contrôleur des comptes. SABATIER Carole nom d'usage : DURET-SABATIER n'est plus contrôleur gestion. DURET Aubin nom d'usage : DURET n'est plus contrôleur des comptes. DURET Aubin nom d'usage : DURET devient Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE | |
Entrepreneurs individuels | GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE | |
Identifiant de l'entreprise | 514337641 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LE PONT DU DOUX 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Capital social | 1 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros | |
Principal | grossiste en produits pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51433764100013 | GIE ETUDE DEVELOPPEMENT PHARMACIE LE PONT DU DOUX 07300 ST JEAN DE MUZOLS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
- 01982 Négoce et services médico-techniques
- 01621 Répartition pharmaceutique
- 00804 VRP
Mise en commun des savoir-faire et compétences de l'ensemble des membres concernant les relations commerciales et financières avec les laboratoires pharmaceutiques
MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN n'est plus administrateur. MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN devient contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK n'est plus contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK devient Administrateur. LARNAUD David nom d'usage : LARNAUD devient président du conseil d'administration. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC devient Administrateur. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER devient contrôleur gestion. SABATIER Carole nom d'usage : DURET-SABATIER devient contrôleur gestion. DURET Aubin nom d'usage : DURET devient contrôleur des comptes.
MOULIN Maurice nom d'usage : MOULIN n'est plus contrôleur gestion. NALPOWIK Catherine Nicole Emma nom d'usage : NALPOWIK n'est plus Administrateur. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC n'est plus Administrateur. BOSC Dominique nom d'usage : BOSC devient contrôleur gestion. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER n'est plus contrôleur gestion. LEYNIER Véronique nom d'usage : LEYNIER devient contrôleur des comptes. SABATIER Carole nom d'usage : DURET-SABATIER n'est plus contrôleur gestion. DURET Aubin nom d'usage : DURET n'est plus contrôleur des comptes. DURET Aubin nom d'usage : DURET devient Administrateur
Liquidateur : LARNAUD David