M Yannick FOUILLET
Associé-gérant de FYL 3 M
M Yannick FOUILLET a 54 ans ( naissance en 1970), est Associé-gérant de la société FYL 3 M
M Yannick FOUILLET peut être contacté au siège de la société FYL 3 M par courrier à l'adresse FYL 3 M ROUTE NATIONALE 149 LIEU DIT LA PILLAUDIERE 79200 LA CHAPELLE BERTRAND FRANCE
La société FYL 3 M est principalement dirigée par M Yannick FOUILLET qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société FYL 3 M est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/08/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51441687400014.
- MME Muriel MENARD, Président (1966) depuis le 22 septembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Laurent MAROLLEAU, Associé-gérant (1961) du 22 septembre 2009 au 31 octobre 2009
- M Yannick FOUILLET, Associé-gérant (1970) du 22 septembre 2009 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FYL 3 M | |
Entrepreneurs individuels | FYL 3 M | |
Identifiant de l'entreprise | 514416874 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 79200 LA CHAPELLE BERTRAND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 31 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 12 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 juillet 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | 118 548,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 849 028 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 849 028 |
Actif circulant net | 110 001 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 110 001 |
Total Actif | 959 030 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 869 471 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 89 558 |
Total Passif | 959 029 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 202 |
Résultat d'exploitation | -2 202 |
Produit financier net | 125 620 |
Charge financière | 4 870 |
Résultat financier | 120 750 |
Résultat courrant | 118 548 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 118 548 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51441687400014 | FYL 3 M ROUTE NATIONALE 149 LIEU DIT LA PILLAUDIERE 79200 LA CHAPELLE BERTRAND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
La prise de participation dans toutes sociétés ou groupements ayant pour objets toutes opérations commerciales civiles financières mobilières ou immobilières. La gestion l'animation et le développement de ses filiales par l'assistance et la fourniture de conseils et de services. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apport commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux fusion alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance. Toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et susceptibles d'en favoriser la réalisation
Président : GUERIN Muriel modification le 16 Février 2017
Président : ROBERT Jean-Louis en fonction le 04 Juillet 2018
Président : ROBERT Jean-Louis