MME Celine SIBUT-BOURDE
Gérant de OPTIMOM
MME Celine SIBUT-BOURDE a 40 ans ( naissance en 1982), elle est Gérant de la société OPTIMOM
MME Celine SIBUT-BOURDE peut être contacté au siège de la société OPTIMOM par courrier à l'adresse OPTIMOM ZONE ARTISANALE D ALERY 28 IMPASSE DE LA FUTAIE CRAN GEVRIER 74960 ANNECY FRANCE, par téléphone au 0450101201 ou par fax au 04Â 50Â 69Â 15Â 21
La société OPTIMOM est principalement dirigée par MME Celine SIBUT-BOURDE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société OPTIMOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/08/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51447050900019.
- M Johannes VAN OOSTENDORP, Gérant (1966) depuis le 08 novembre 2012
Anciens dirigeants :
- MME Audrey VOISIN, Gérant (1976) du 22 septembre 2009 au 27 mars 2010
- MME Celine SIBUT-BOURDE, Gérant (1982) du 27 mars 2010 au 19 février 2011
- MME Pauline MUGNIER, Gérant (1987) du 19 février 2011 au 08 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 avril 2010 : VOISIN Audrey nom d'usage : VOISIN Audrey n'est plus gérant. SIBUT-BOURDE Céline Marie Françoise nom d'usage : SIBUT-BOURDE Céline devient gérant.)
- 23 mars 2011 : SIBUT-BOURDE Céline Marie Françoise nom d'usage : SIBUT-BOURDE n'est plus gérant. MUGNIER Pauline nom d'usage : MUGNIER devient gérant.)
- 21 décembre 2012 : MUGNIER Pauline nom d'usage : MUGNIER n'est plus gérant. VAN OOSTENDORP Johannes nom d'usage : VAN OOSTENDORP devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OPTIMOM | |
Entrepreneurs individuels | OPTIMOM | |
Identifiant de l'entreprise | 514470509 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 28 IMP DE LA FUTAIE 74960 ANNECY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 167 421,00 | |
Résultat net | -64 063,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 8 137 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 937 |
Immobilisation financière | 1 200 |
Actif circulant net | 73 405 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 68 930 |
Placement | 4 475 |
Total Actif | 81 542 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 19 966 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 61 577 |
Total Passif | 81 542 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 167 421 |
Produit d'exploitation | 172 288 |
Charge d'exploitation | 224 452 |
Résultat d'exploitation | -52 164 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 65 |
Résultat financier | -65 |
Résultat courrant | -52 229 |
Produit exceptionnel | 2 277 |
Charges exceptionnelles | 14 113 |
Résultat exceptionnel | -11 836 |
Résultat net | -64 063 |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Agence immobilière : toutes transactions sur immeubles et fonds de commerce.
VOISIN Audrey nom d'usage : VOISIN Audrey n'est plus gérant. SIBUT-BOURDE Céline Marie Françoise nom d'usage : SIBUT-BOURDE Céline devient gérant.
SIBUT-BOURDE Céline Marie Françoise nom d'usage : SIBUT-BOURDE n'est plus gérant. MUGNIER Pauline nom d'usage : MUGNIER devient gérant.
MUGNIER Pauline nom d'usage : MUGNIER n'est plus gérant. VAN OOSTENDORP Johannes nom d'usage : VAN OOSTENDORP devient gérant.