M Sebastien LOUYOT
Directeur général de SIINAPSE
M Sebastien LOUYOT a 50 ans ( naissance en 1974), est Directeur général de la société SIINAPSE
M Sebastien LOUYOT peut être contacté au siège de la société SIINAPSE par courrier à l'adresse SIINAPSE 1 RUE DES CHAMPS PHILIPPE 92250 LA GARENNE COLOMBES FRANCE
La société SIINAPSE est principalement dirigée par M Sebastien LOUYOT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société SIINAPSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51472716300032.
- M Frederic NGUYEN, Président (1973) depuis le 01 octobre 2009
- M Olivier GUERIN, Directeur général (1954) depuis le 23 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SIINAPSE est de 61 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Sebastien LOUYOT, Directeur général (1974) du 01 octobre 2009 au 22 août 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE CHELLY-MAI, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 août 2015
- F R A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIINAPSE | |
Entrepreneurs individuels | SIINAPSE | |
Identifiant de l'entreprise | 514727163 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 1 RUE DES CHAMPS PHILIPPE 92250 LA GARENNE COLOMBES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 28 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 579 096,00 | |
Résultat net | 83 284,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 39 924 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 39 788 |
Immobilisation financière | 136 |
Actif circulant net | 284 371 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 164 202 |
Placement | 120 169 |
Total Actif | 324 295 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 202 905 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 121 390 |
Total Passif | 324 294 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 579 096 |
Produit d'exploitation | 581 102 |
Charge d'exploitation | 465 311 |
Résultat d'exploitation | 115 791 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 |
Résultat financier | -14 |
Résultat courrant | 115 777 |
Produit exceptionnel | 1 800 |
Charges exceptionnelles | 3 059 |
Résultat exceptionnel | -1 259 |
Résultat net | 83 284 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51472716300032 | SIINAPSE 1 RUE DES CHAMPS PHILIPPE 92250 LA GARENNE COLOMBES FRANCE |
51472716300040 | SIINAPSE 78 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE |
51472716300040 | SIINAPSE 78 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Conseil en télécommunications et réseaux
Directeur général : LOUYOT Sébastien modification le 05 Février 2014 Président : NGUYEN Frédéric modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : F. R. A. en fonction le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE CHELLY-MAI en fonction le 05 Février 2014
Président : NGUYEN Frédéric modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : F. R. A. en fonction le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE CHELLY-MAI en fonction le 05 Février 2014
Président : NGUYEN Frédéric modification le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : F. R. A. en fonction le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE CHELLY-MAI en fonction le 05 Février 2014 ; Directeur général : GUÃRIN Olivier en fonction le 21 Mars 2017
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 12 juin 2019,désignant liquidateur Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.