M Patrick DASSAUD
Président de DELAWARE CONSULTING
M Patrick DASSAUD a 66 ans ( naissance en 1958), est Président de la société DELAWARE CONSULTING
M Patrick DASSAUD peut être contacté au siège de la société DELAWARE CONSULTING par courrier à l'adresse DELAWARE CONSULTING 43 47 47 RUE WALDECK ROUSSEAU 69006 LYON FRANCE, par téléphone au 0320420477
La société DELAWARE CONSULTING est principalement dirigée par M Patrick DASSAUD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société DELAWARE CONSULTING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51528504700012.
Anciens dirigeants :
- M Didier GALLAND, Directeur général (1964) du 17 octobre 2009 au 13 avril 2016
- M Jean-Philippe LASBROAS, Directeur général (1963) du 17 octobre 2009 au 13 avril 2016
- M Patrick DASSAUD, Président (1958) du 17 octobre 2009 au 13 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- CDR, Directeur général depuis le 13 avril 2016
- EMATIS, Directeur général depuis le 10 août 2017
- NEO PARADYGM, Directeur général depuis le 13 avril 2016
- SARL ACS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 avril 2016
- SDC, Directeur général depuis le 10 août 2017
- STRASSER, Président depuis le 13 avril 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 avril 2016 : DASSAUD Patrick nom d'usage : DASSAUD n'est plus président. GALLAND Didier nom d'usage : GALLAND n'est plus directeur général. LASBROAS Jean-Philippe nom d'usage : LASBROAS n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée STRASSER devient président. Sté par actions simplifiée CDR devient directeur général. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient directeur général.)
- 25 août 2017 : Société à responsabilité limitée SDC devient directeur général. Société à responsabilité limitée EMATIS devient directeur général)
- 20 janvier 2019 : Sté par actions simplifiée SAUGERÃE AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
- 08 août 2019 : Sté par actions simplifiée STRASSER n'est plus président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient président. Sté par actions simplifiée STRASSER devient directeur général. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée SDC n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée LOGATE devient directeur général. Sté par actions simplifiée CYLICORP devient directeur général)
- 11 avril 2021 : Société à responsabilité limitée DPS devient directeur général)
- 14 avril 2022 : Sté par actions simplifiée PULSARYS devient directeur général. Société àresponsabilité limitée CVIET devient directeur général)
- 11 août 2022 : Société àresponsabilité limitée EMATIS devient président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM n'est plus président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient directeur général. Société àresponsabilité limitée EMATIS n'est plus directeur général. Société àresponsabilité limitée SARL ACS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BORRIONE Christian nom d'usage : CHRISTIAN devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DELAWARE CONSULTING | |
Entrepreneurs individuels | DELAWARE CONSULTING | |
Identifiant de l'entreprise | 515285047 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 47 RUE WALDECK ROUSSEAU 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 13 439 000,00 | |
Résultat net | 821 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale | 6201Z | |
Première activité | 6201Z | |
Deuxième activité | 5829C | |
Troisième activité | 6202B | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 202 000 |
Immobilisation incorporelle | 71 000 |
Immobilisation corporelle | 51 000 |
Immobilisation financière | 80 000 |
Actif circulant net | 6 992 000 |
Stock | 2 173 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 251 000 |
Placement | 568 000 |
Total Actif | 7 193 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 042 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 152 000 |
Total Passif | 7 193 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 439 000 |
Produit d'exploitation | 15 426 000 |
Charge d'exploitation | 14 380 000 |
Résultat d'exploitation | 1 046 000 |
Produit financier net | 175 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | 156 000 |
Résultat courrant | 1 202 000 |
Produit exceptionnel | 140 000 |
Charges exceptionnelles | 177 000 |
Résultat exceptionnel | -36 000 |
Résultat net | 821 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51528504700012 | DELAWARE CONSULTING 43 47 47 RUE WALDECK ROUSSEAU 69006 LYON FRANCE |
51528504700020 | DELAWARE CONSULTING 5 RUE DE GORGES 44000 NANTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
La conduite de toute activité commerciale, industrielle ou financière liée aux opérations en relation avec tous matériels informatiques et leurs composants électroniques comprenant les activités de fabrication et/ou d'assemblage ; la location, l'entreposage, l'exploitation et la transformation de tous matériels informatiques et de leurs composants électroniques ; la fourniture de services informatiques ; le développement de logiciels informatiques ; l'achat et la vente de logiciels informatiques ; l'étude, le test et la réparation de tous matériels informatiques et leurs composants électroniques.
au siège social du vendeur alliance Consulting france SARL 32 place de la Gare 59000 Lille pour la validité, cabinet Requet Chabanel 12 rue de la République 69002 Lyon pour la correspondance .
DASSAUD Patrick nom d'usage : DASSAUD n'est plus président. GALLAND Didier nom d'usage : GALLAND n'est plus directeur général. LASBROAS Jean-Philippe nom d'usage : LASBROAS n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée STRASSER devient président. Sté par actions simplifiée CDR devient directeur général. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient directeur général.
Société à responsabilité limitée SDC devient directeur général. Société à responsabilité limitée EMATIS devient directeur général
Sté par actions simplifiée SAUGERÃE AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Sté par actions simplifiée STRASSER n'est plus président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient président. Sté par actions simplifiée STRASSER devient directeur général. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée SDC n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée LOGATE devient directeur général. Sté par actions simplifiée CYLICORP devient directeur général
Société à responsabilité limitée DPS devient directeur général
Sté par actions simplifiée PULSARYS devient directeur général. Société àresponsabilité limitée CVIET devient directeur général
Société àresponsabilité limitée EMATIS devient président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM n'est plus président. Sté par actions simplifiée NEO PARADYGM devient directeur général. Société àresponsabilité limitée EMATIS n'est plus directeur général. Société àresponsabilité limitée SARL ACS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BORRIONE Christian nom d'usage : CHRISTIAN devient commissaire aux comptes suppléant
Société à responsabilité limitée HORUS LIBRA FRANCE devient directeur général
Sté par actions simplifiée AJLys devient directeur général. Société à responsabilité limitée LOCIUS devient directeur général. Sté par actions simplifiée STRASSER n\'est plus directeur général