MME Yvette FILLOUX
Président du conseil de surveillance de CENTR'IMPRIM
MME Yvette FILLOUX a 84 ans ( naissance en 1938), elle est Président du conseil de surveillance de la société CENTR'IMPRIM
MME Yvette FILLOUX peut être contacté au siège de la société CENTR'IMPRIM par courrier à l'adresse CENTR IMPRIM ZONE INDUSTRIELLE LA MOLIERE RUE DENIS PAPIN BP 16 36101 ISSOUDUN CEDEX FRANCE, par téléphone au 02 54 03 31 32 ou par fax au 02 54 03 31 31
La société CENTR'IMPRIM est principalement dirigée par MME Yvette FILLOUX qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Autre imprimerie (labeur) ,imprimerie de livres, imprimeur de livres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1812Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- Autre imprimerie (labeur)
- l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais sont exclues les activités :
- l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- la publication d'imprimés (cf58.1)
- les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
La société CENTR'IMPRIM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/03/1955 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51565005900063.
- M Olivier FILLOUX, Président du directoire (1967) depuis le 19 janvier 2005
- MME Yvette FILLOUX, Président du conseil de surveillance (1938) depuis le 25 mai 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CENTR'IMPRIM est de 70 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles LUNEAU, Président du conseil de surveillance (1933) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2007
- MME Yvette FILLOUX, Président du conseil de surveillance (1938) du 23 octobre 2007 au 25 mai 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTR'IMPRIM | |
Entrepreneurs individuels | CENTR'IMPRIM | |
Identifiant de l'entreprise | 515650059 | |
Numéro interne du siège | 00063 | |
Adresse | RUE DENIS PAPIN 36100 36101 ISSOUDUN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 septembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 574 000,00 | |
Résultat net | 252 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale de l'entreprise | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale | 1812Z | |
Première activité | 1812Z | |
Deuxième activité | 1814Z | |
Troisième activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Autre imprimerie (labeur) | |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres | |
Principal | imprimeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 873 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 852 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 3 296 000 |
Stock | 110 000 |
Avance | 0 |
Créance | 749 000 |
Placement | 2 437 000 |
Total Actif | 4 168 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 250 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 918 000 |
Total Passif | 4 168 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 574 000 |
Produit d'exploitation | 3 645 000 |
Charge d'exploitation | 3 361 000 |
Résultat d'exploitation | 284 000 |
Produit financier net | 89 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 77 000 |
Résultat courrant | 361 000 |
Produit exceptionnel | 60 000 |
Charges exceptionnelles | 66 000 |
Résultat exceptionnel | -6 000 |
Résultat net | 252 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51565005900063 | CENTR IMPRIM ZONE INDUSTRIELLE LA MOLIERE RUE DENIS PAPIN BP 16 36101 ISSOUDUN CEDEX FRANCE |
51565005900063 | CENTR IMPRIM ZONE INDUSTRIELLE LA MOLIERE RUE DENIS PAPIN BP 16 36101 ISSOUDUN CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 34 06 26 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chateauroux.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/13h30-16h30 ; hormis le vendredi : 9h-12h/13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM