M Jean NICOLAI
Gérant de CARPE DIEM
M Jean NICOLAI a 68 ans ( naissance en 1956), est Gérant de la société CARPE DIEM
M Jean NICOLAI peut être contacté au siège de la société CARPE DIEM par courrier à l'adresse CARPE DIEM CARPE DIEM LA FERME DES AGAPES 12 RUE DE BELLEVUE 74310 LES HOUCHES FRANCE, par téléphone au 04Â 50Â 78Â 31Â 24
La société CARPE DIEM est principalement dirigée par M Jean NICOLAI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société CARPE DIEM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/11/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51787929200012.
- M Jean NICOLAI, Gérant (1956) depuis le 28 janvier 2014
- M Luc NAVET, Gérant (1975) depuis le 28 janvier 2014
- MME Mandy WATTEZ, Gérant (1979) depuis le 28 janvier 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CARPE DIEM est de 54 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Boris POUSSE, Gérant (1981) du 07 novembre 2009 au 28 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 mars 2014 : POUSSE Boris nom d'usage : POUSSE n'est plus gérant. NAVET Luc nom d'usage : NAVET devient gérant. NICOLAI Jean Baptiste nom d'usage : NICOLAI devient gérant. WATTEZ Mandy Jacqueline Nicole nom d'usage : WATTEZ devient gérant.)
- 26 août 2018 : NAVET Luc nom d'usage : NAVET n'est plus gérant. NAVET Luc nom d'usage : NAVET devient liquidateur. NICOLAI Jean Baptiste nom d'usage : NICOLAI n'est plus gérant. WATTEZ Mandy Jacqueline Nicole nom d'usage : WATTEZ n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARPE DIEM | |
Entrepreneurs individuels | CARPE DIEM | |
Identifiant de l'entreprise | 517879292 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 12 RUE DE BELLEVUE 74310 LES HOUCHES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 12 octobre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 12 octobre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 86 279,00 | |
Résultat net | -99 635,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 203 541 |
Immobilisation incorporelle | 160 000 |
Immobilisation corporelle | 37 841 |
Immobilisation financière | 5 700 |
Actif circulant net | 7 088 |
Stock | 0 |
Avance | 2 126 |
Créance | 4 962 |
Placement | 0 |
Total Actif | 210 630 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -275 375 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 486 006 |
Total Passif | 210 631 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 86 279 |
Produit d'exploitation | 92 835 |
Charge d'exploitation | 184 178 |
Résultat d'exploitation | -91 343 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 8 179 |
Résultat financier | -8 179 |
Résultat courrant | -99 523 |
Produit exceptionnel | 1 600 |
Charges exceptionnelles | 1 844 |
Résultat exceptionnel | -244 |
Résultat net | -99 635 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51787929200012 | CARPE DIEM CARPE DIEM LA FERME DES AGAPES 12 RUE DE BELLEVUE 74310 LES HOUCHES FRANCE |
51787929200012 | CARPE DIEM CARPE DIEM LA FERME DES AGAPES 12 RUE DE BELLEVUE 74310 LES HOUCHES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Etude de Me Jean-Marie CABOURDIN, notaire associé, 9 avenue de la Libération, CLUSES 74303
POUSSE Boris nom d'usage : POUSSE n'est plus gérant. NAVET Luc nom d'usage : NAVET devient gérant. NICOLAI Jean Baptiste nom d'usage : NICOLAI devient gérant. WATTEZ Mandy Jacqueline Nicole nom d'usage : WATTEZ devient gérant.
CABINET JURISAVOIE sis à ANNECY (74000) 2 avenue de Genève
NAVET Luc nom d'usage : NAVET n'est plus gérant. NAVET Luc nom d'usage : NAVET devient liquidateur. NICOLAI Jean Baptiste nom d'usage : NICOLAI n'est plus gérant. WATTEZ Mandy Jacqueline Nicole nom d'usage : WATTEZ n'est plus gérant