M Herve COURVISIER
Gérant de CAFE BAR RESTAURANT MOINES
M Herve COURVISIER a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société CAFE BAR RESTAURANT MOINES
M Herve COURVISIER peut être contacté au siège de la société CAFE BAR RESTAURANT MOINES par courrier à l'adresse CAFE BAR RESTAURANT MOINES 114 B RUE DES MOINES 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 11Â 52Â 33
La société CAFE BAR RESTAURANT MOINES est principalement dirigée par M Herve COURVISIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société CAFE BAR RESTAURANT MOINES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/11/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51851919400014.
- MME Tania VOYER, Gérant (1963) depuis le 05 mars 2011
Anciens dirigeants :
- M Claude LEFORT, Gérant (1939) du 27 mars 2010 au 17 avril 2010
- M Herve COURVISIER, Gérant (1970) du 17 avril 2010 au 22 mai 2010
- M Herve CROUVISIER, Gérant (1970) du 22 mai 2010 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAFE BAR RESTAURANT MOINES | |
Entrepreneurs individuels | CAFE BAR RESTAURANT MOINES | |
Identifiant de l'entreprise | 518519194 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 114 B RUE DES MOINES 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 14 novembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 14 novembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 23 567,00 | |
Résultat net | -53,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 9 063 |
Immobilisation incorporelle | 221 |
Immobilisation corporelle | 4 942 |
Immobilisation financière | 3 900 |
Actif circulant net | 6 502 |
Stock | 392 |
Avance | 3 714 |
Créance | 2 128 |
Placement | 268 |
Total Actif | 15 565 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 443 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 15 123 |
Total Passif | 15 565 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 23 567 |
Produit d'exploitation | 23 567 |
Charge d'exploitation | 31 136 |
Résultat d'exploitation | -7 569 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 36 |
Résultat financier | -36 |
Résultat courrant | -7 605 |
Produit exceptionnel | 7 700 |
Charges exceptionnelles | 136 |
Résultat exceptionnel | 7 564 |
Résultat net | -53 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51851919400014 | CAFE BAR RESTAURANT MOINES 114 B RUE DES MOINES 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant partant : Lefort, Claude, nomination du Gérant : Courvisier, Hervé
Gérant partant : Crouvisier, Hervé, nomination du Gérant : Junqueira, nom d'usage : Voyer, Tania