M Aurelien PISCIONE
Gérant de ART2FER
M Aurelien PISCIONE a 41 ans ( naissance en 1983), est Gérant de la société ART2FER
M Aurelien PISCIONE peut être contacté au siège de la société ART2FER par courrier à l'adresse ART2FER 13 AVENUE LION ZAC DE LA POULASSE 83210 SOLLIES PONT FRANCE
La société ART2FER est principalement dirigée par M Aurelien PISCIONE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres travaux de finition ,travaux de finition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4339Z (Autres travaux de finition), les activités sont :
- Autres travaux de finition
- le nettoyage de nouveaux bâtiments après leur construction
- les travaux de ferronnerie décorative
- les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.c.a.
- la remise en état des lieux après travaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des décorateurs d'intérieur (cf74.10Z)
- le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions (cf81.21Z)
- le nettoyage des façades à la vapeur ou au sable (cf43.99D)
- les activités de nettoyage intérieur et extérieur spécialisé de bâtiments (cf81.22Z)
La société ART2FER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51868045900014.
- M Stephane THIEBAUT, Gérant (1984) depuis le 19 décembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Aurelien PISCIONE, Gérant (1983) du 19 décembre 2009 au 09 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ART2FER | |
Entrepreneurs individuels | ART2FER | |
Identifiant de l'entreprise | 518680459 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 13 AV LION 83210 SOLLIES PONT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 167 333,00 | |
Résultat net | 13 010,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4339Z : Autres travaux de finition | |
Activité principale de l'entreprise | 4339Z : Autres travaux de finition | |
Activité principale au registre des métiers | 2512ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Autres travaux de finition | |
Synonyme | travaux de finition | |
Principal | travaux de finition |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 52 942 |
Immobilisation incorporelle | 37 000 |
Immobilisation corporelle | 14 229 |
Immobilisation financière | 1 713 |
Actif circulant net | 43 231 |
Stock | 15 780 |
Avance | 0 |
Créance | 26 408 |
Placement | 1 043 |
Total Actif | 96 172 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 36 404 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 59 768 |
Total Passif | 96 172 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 167 333 |
Produit d'exploitation | 175 613 |
Charge d'exploitation | 161 083 |
Résultat d'exploitation | 14 530 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 418 |
Résultat financier | -1 418 |
Résultat courrant | 13 112 |
Produit exceptionnel | 1 443 |
Charges exceptionnelles | 2 314 |
Résultat exceptionnel | -871 |
Résultat net | 13 010 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51868045900014 | ART2FER 13 AVENUE LION ZAC DE LA POULASSE 83210 SOLLIES PONT FRANCE |
51868045900014 | ART2FER 13 AVENUE LION ZAC DE LA POULASSE 83210 SOLLIES PONT FRANCE |
ART2FER est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
Les conventions collectives applicables à ART2FER de part son activité de 4339Z (Autres travaux de finition) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Au Mandataire ME DEFONTAINE STEPHANE 66 Place Paul Flamencq 83220 LE PRADET pour la validité et pour la correspondance ME DEFONTAINE STEPHANE 66 Place Paul Flamencq 83220 LE PRADET
Au Mandataire ME DEFONTAINE STEPHANE 66 Place Paul Flamencq 83220 LE PRADET pour la validité et pour la correspondance ME DEFONTAINE STEPHANE 66 Place Paul Flamencq 83220 LE PRADET
Autre achat, apport, attribution
Au Mandataire ME DEFONTAINE Stéphane 66 place Paul Flamencq 83220 Le Pradet pour la validité et pour la correspondance ME DEFONTAINE Stéphane 66 place Paul Flamencq 83220 LE PRADET
Au Mandataire ME DEFONTAINE Stéphane 66 place Paul Flamencq 83220 Le Pradet pour la validité et pour la correspondance ME DEFONTAINE Stéphane 66 place Paul Flamencq 83220 LE PRADET
Modification de représentant..
Gérant : THIEBAUT Stéphane en fonction le 10 Décembre 2009
Gérant : THIEBAUT Stéphane en fonction le 10 Décembre 2009