M Pierre PICOT
Co-gérant de FC ENERGIE
M Pierre PICOT a 44 ans ( naissance en 1978), est Co-gérant de la société FC ENERGIE
M Pierre PICOT peut être contacté au siège de la société FC ENERGIE par courrier à l'adresse FC ENERGIE 2 LIEU DIT LES VILNOTS 89480 ETAIS LA SAUVIN FRANCE, par téléphone au 0386331965
La société FC ENERGIE est principalement dirigée par M Pierre PICOT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société FC ENERGIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51869631500010.
- M Francois COUPECHOUX, Gérant (1977) depuis le 19 décembre 2009
- M Ronan MOALIC, Gérant (1976) depuis le 05 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FC ENERGIE est de 46 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 46 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre PICOT, Co-gérant (1978) du 26 novembre 2011 au 05 novembre 2016
- M Ronan MOALIC, Co-gérant (1976) du 26 novembre 2011 au 05 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
2 LES VILLENOTS
89480 ETAIS LA SAUVIN
Téléphone : 0386331965 Société
FC ENERGIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FC ENERGIE | |
Entrepreneurs individuels | FC ENERGIE | |
Identifiant de l'entreprise | 518696315 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 2 LES VILLENOTS 89480 ETAIS LA SAUVIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51869631500010 | FC ENERGIE 2 LIEU DIT LES VILNOTS 89480 ETAIS LA SAUVIN FRANCE |
51869631500028 | FC ENERGIE LA CROIX CASSEE 89480 ETAIS LA SAUVIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 72 21 00
Les greffiers sont : MARTINI André
la societe a pour objet en france et a l'etranger la production et la vente d'energie et notamment a partir de panneaux solaires photovoltaiques, toutes operations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son developpement. La participation de la societe, par tous moyens, a toutes entreprises ou societes crees ou a creer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de creation de societes nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, ou association en participation ou groupement d'intérêt economique ou de location gerance
Co-gérant : COUPECHOUX François Eugène Albert Co-gérant : MOALIC Ronan Hubert Co-gérant : PICOT Pierre Denis Manuel
modification du Gérant Coupechoux, Francois Eugène Albert, modification du Gérant Moalic, Ronan, Gérant partant : Picot, Pierre Denis Manuel