M Benoit SINEUX
Président de AD FRANCE
M Benoit SINEUX a 64 ans ( naissance en 1960), est Président de la société AD FRANCE
M Benoit SINEUX peut être contacté au siège de la société AD FRANCE par courrier à l'adresse AD FRANCE 11 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 ST OUEN FRANCE
La société AD FRANCE est principalement dirigée par M Benoit SINEUX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Régie publicitaire de médias ,régie publicitaire de médias, régie publicitaire, centrale d'achat d'espace publicitaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7312Z (Régie publicitaire de médias), les activités sont :
- Régie publicitaire de médias
- la régie publicitaire de médias pour la vente ou la revente de temps d'antenne et d'espaces publicitaires
- les centrales d'achat d'espace
Mais sont exclues les activités :
- la vente de temps d'antenne ou d'espaces publicitaires directement par les propriétaires de ces temps ou espaces (éditeurs, etc.), voir la classe d'activité correspondante
- les activités de relations publiques (cf70.21Z)
La société AD FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/06/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51902716300020.
- M Patrice GUELLAUT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 03 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Benoit SINEUX, Président (1960) du 02 janvier 2010 au 23 octobre 2010
- M Remi SCHNEEGANS, Président (1961) du 23 octobre 2010 au 21 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- RM HOLDING, Président depuis le 21 avril 2017
- SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC` AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juillet 2015
- SYRARE, Directeur général depuis le 21 avril 2017
- IP CASTING, Administrateur du 02 janvier 2010 au 12 juin 2010
- RM HOLDING, Administrateur du 02 janvier 2010 au 12 juin 2010
11 RUE CHARLES SCHMIDT
93400 SAINT OUEN
Téléphone : Société
AD FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AD FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | AD FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 519027163 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 11 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 13 novembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7312Z : Régie publicitaire de médias | |
Activité principale de l'entreprise | 7312Z : Régie publicitaire de médias | |
Activité principale | 7312Z | |
Première activité | 7312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Régie publicitaire de médias | |
Synonyme | régie publicitaire de médias, régie publicitaire, centrale d'achat d'espace publicitaire | |
Principal | régie publicitaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51902716300020 | AD FRANCE 11 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 ST OUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Président : SCHNEEGANS Rémi en fonction le 21 Octobre 2010
Président : SCHNEEGANS Rémi en fonction le 21 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC' AUDIT en fonction le 10 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GUELLAUT Patrice en fonction le 10 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC' AUDIT en fonction le 10 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : GUELLAUT Patrice en fonction le 10 Août 2011 ; Directeur général : SYRARE en fonction le 19 Avril 2017 ; Président : RM HOLDING en fonction le 19 Avril 2017
Président : RM HOLDING ; Directeur général : SYRARE ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC' AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : OUEST CONSEILS AURAY
Président : RM HOLDING ; Directeur général : SYRARE ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC\' AUDIT
Président : RM HOLDING ; Directeur général : SYRARE