M Bernard DUBOIS
Président de FINANCIERE TETE D'OR
M Bernard DUBOIS a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société FINANCIERE TETE D'OR
M Bernard DUBOIS peut être contacté au siège de la société FINANCIERE TETE D'OR par courrier à l'adresse FINANCIERE TETE D OR 149 BD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE FRANCE
La société FINANCIERE TETE D'OR est principalement dirigée par M Bernard DUBOIS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE TETE D'OR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51908485900015.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DUBOIS, Président (1955) du 02 janvier 2010 au 07 mars 2015
- M Bruno TISSOT, Directeur général délégué (1963) du 19 février 2011 au 07 mars 2015
- M Michel ODE, Directeur général (1957) du 02 janvier 2010 au 07 mars 2015
Dirigeants personne morale:
- DUOD IMMOBILIER, Président depuis le 07 mars 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 mars 2011 : TISSOT Bruno nom d'usage : TISSOT devient directeur général délégué.)
- 25 mars 2015 : DUBOIS Bernard Jacques nom d'usage : DUBOIS n'est plus président. ODE Michel Georges André nom d'usage : ODE n'est plus directeur général. TISSOT Bruno nom d'usage : TISSOT n'est plus directeur général délégué. Société à responsabilité limitée DUOD IMMOBILIER devient président.)
- 23 décembre 2018 : Sté par actions simplifiée SULLY RHONE-ALPES devient président. Société à responsabilité limitée DUOD IMMOBILIER n'est plus président)
- 31 juillet 2021 : SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LEVIEUX Pascal nom d'usage : LEVIEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
149 BD LA BATAILLE DE STALINGRAD
69100 VILLEURBANNE
Téléphone : Société
FINANCIERE TETE D'OR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE TETE D'OR | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE TETE D'OR | |
Identifiant de l'entreprise | 519084859 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 149 BD LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 23 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 746 649,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 713 014 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 713 014 |
Actif circulant net | 2 012 711 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 502 081 |
Placement | 1 510 630 |
Total Actif | 6 725 725 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 830 980 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 894 745 |
Total Passif | 6 725 725 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 80 013 |
Résultat d'exploitation | -80 013 |
Produit financier net | 1 871 202 |
Charge financière | 137 360 |
Résultat financier | 1 733 842 |
Résultat courrant | 1 653 829 |
Produit exceptionnel | 206 027 |
Charges exceptionnelles | 400 000 |
Résultat exceptionnel | -193 973 |
Résultat net | 746 649 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51908485900015 | FINANCIERE TETE D OR 149 BD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Holding
TISSOT Bruno nom d'usage : TISSOT devient directeur général délégué.
DUBOIS Bernard Jacques nom d'usage : DUBOIS n'est plus président. ODE Michel Georges André nom d'usage : ODE n'est plus directeur général. TISSOT Bruno nom d'usage : TISSOT n'est plus directeur général délégué. Société à responsabilité limitée DUOD IMMOBILIER devient président.
Sté par actions simplifiée SULLY RHONE-ALPES devient président. Société à responsabilité limitée DUOD IMMOBILIER n'est plus président
SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LEVIEUX Pascal nom d'usage : LEVIEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant