M Jean-Paul ARGYRIADES
Président de SENERYS
M Jean-Paul ARGYRIADES a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société SENERYS
M Jean-Paul ARGYRIADES peut être contacté au siège de la société SENERYS par courrier à l'adresse SENERYS 335 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX FRANCE
La société SENERYS est principalement dirigée par M Jean-Paul ARGYRIADES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société SENERYS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51908611000029.
- M Lucien BOCAHUT, Président (1937) depuis le 05 juin 2014
Anciens dirigeants :
- M Jean-Paul ARGYRIADES, Président (1955) du 02 janvier 2010 au 07 juin 2013
- M Julien MOREAU, Directeur général (1981) du 12 mars 2013 au 05 juin 2014
- M Julien MOREAU, Président (1981) du 07 juin 2013 au 05 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 mai 2015
- PIMPANEAU ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 mai 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 février 2013 : ARGYRIADES Jean-Paul nom d'usage : ARGYRIADES n'est plus gérant. ARGYRIADES Jean-Paul nom d'usage : ARGYRIADES devient président. AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. PIMPANEAU & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.)
335 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX
Téléphone : Société
SENERYS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SENERYS | |
Entrepreneurs individuels | SENERYS | |
Identifiant de l'entreprise | 519086110 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 335 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL nationale | |
Capital social | 6 199 820,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 23 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 604,00 | |
Résultat net | -1 730,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 5 006 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 5 006 |
Actif circulant net | 4 018 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 991 |
Placement | 27 |
Total Actif | 9 024 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 260 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 8 764 |
Total Passif | 9 024 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 604 |
Produit d'exploitation | 2 619 |
Charge d'exploitation | 2 661 |
Résultat d'exploitation | -42 |
Produit financier net | 92 |
Charge financière | 1 152 |
Résultat financier | -1 060 |
Résultat courrant | -1 102 |
Produit exceptionnel | 7 712 |
Charges exceptionnelles | 8 340 |
Résultat exceptionnel | -628 |
Résultat net | -1 730 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51908611000029 | SENERYS 335 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La gestion, de quelque façon, quelque moyen que ce soit, et notamment par la fourniture de tout service à caractère administratif, commercial ou financier, des sociétés dans lesquelles elle détient ou non une participation ; toutes prestations de services auprès de ses filiales ou de toute autre société, réalisation d'étude de marché, de prospection, de promotion, recherches d'entreprises à acquérir , contrôle des filiales et prise de participation dans toutes sociétés.
ARGYRIADES Jean-Paul nom d'usage : ARGYRIADES n'est plus gérant. ARGYRIADES Jean-Paul nom d'usage : ARGYRIADES devient président. AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. PIMPANEAU & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2013 Directeur général : MOREAU Julien en fonction le 06 Mars 2013 Président : MOREAU Julien en fonction le 05 Juin 2013
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2013 Président : BOCAHUT Lucien en fonction le 03 Juin 2014
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Selarl Vincent Mequinion 60 Quai Richelieu 33000 Bordeaux avec les pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.