MME Marie-Helene MARTINEZ
Gérant de SARL PHARMACIE L'ISLOISE
MME Marie-Helene MARTINEZ a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société SARL PHARMACIE L'ISLOISE
MME Marie-Helene MARTINEZ peut être contacté au siège de la société SARL PHARMACIE L'ISLOISE par courrier à l'adresse SARL PHARMACIE L ISLOISE PHARMACIE L ISLOISE 24 PLACE DU BOURGUET 31230 L ISLE EN DODON FRANCE, par téléphone au 0561886208 ou par fax au 05Â 61Â 94Â 00Â 13
La société SARL PHARMACIE L'ISLOISE est principalement dirigée par MME Marie-Helene MARTINEZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) ,pharmacien, pharmacie, parapharmacie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques
- l'exécution de préparations magistrales
La société SARL PHARMACIE L'ISLOISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/01/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51948794600013.
- MME Arlette LADES, Gérant (1956) depuis le 04 mai 2017
- MME Genevieve CARRERE, Gérant (1958) depuis le 23 janvier 2010
- MME Josiane CAZAMAJOU, Gérant (1960) depuis le 23 janvier 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SARL PHARMACIE L'ISLOISE est de 66 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Marie-Helene MARTINEZ, Gérant (1961) du 23 janvier 2010 au 04 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- BGR AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 mai 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 juin 2012 : Société à responsabilité limitée BGR AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MIROUSE Serge nom d'usage : MIROUSE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 05 mai 2017 : MARTINEZ Marie-Hélène n'est plus gérant. LADES Arlette Christine nom d'usage : LADES devient gérant)
- 08 avril 2018 : Société à responsabilité limitée BGR AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MIROUSE Serge nom d'usage : MIROUSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 27 mai 2022 : LADES Arlette Christine nom d'usage : LADES n'est plus gérant)
24 PL DU BOURGUET
31230 L' ISLE EN DODON
Téléphone : 0561886208 Société
SARL PHARMACIE L'ISLOISE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL PHARMACIE L'ISLOISE | |
Entrepreneurs individuels | SARL PHARMACIE L'ISLOISE | |
Identifiant de l'entreprise | 519487946 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 24 PL DU BOURGUET 31230 L' ISLE EN DODON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 900,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 30 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 880 000,00 | |
Résultat net | -122 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | |
Synonyme | pharmacien, pharmacie, parapharmacie | |
Principal | pharmacie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 954 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 715 000 |
Immobilisation corporelle | 55 000 |
Immobilisation financière | 184 000 |
Actif circulant net | 551 000 |
Stock | 203 000 |
Avance | 0 |
Créance | 174 000 |
Placement | 174 000 |
Total Actif | 3 504 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 726 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 778 000 |
Total Passif | 3 504 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 880 000 |
Produit d'exploitation | 2 941 000 |
Charge d'exploitation | 2 498 000 |
Résultat d'exploitation | 443 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 72 000 |
Résultat financier | -64 000 |
Résultat courrant | 379 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 501 000 |
Résultat exceptionnel | -501 000 |
Résultat net | -122 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51948794600013 | SARL PHARMACIE L ISLOISE PHARMACIE L ISLOISE 24 PLACE DU BOURGUET 31230 L ISLE EN DODON FRANCE |
51948794600013 | SARL PHARMACIE L'ISLOISE PHARMACIE L'ISLOISE 24 PL DU BOURGUET 31230 L'ISLE-EN-DODON |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01996 Pharmacie d'officine
SCP BRUNO & ASSOCIE 14 rue Bayard BP 50821 31008 Toulouse Cedex 6
SCP BRUNO & ASSOCIES 14 rue Bayard BP 50821 31008 Toulouse Cedex 6
SCP BRUNO & ASSOCIES, 14 rue Bayard BP 50821 31008 Toulouse Cedex 6
SCP BRUNO & ASSOCIES, 14 rue Bayard BP 50821 31008 Toulouse Cedex 6
Société à responsabilité limitée BGR AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MIROUSE Serge nom d'usage : MIROUSE devient commissaire aux comptes suppléant.
MARTINEZ Marie-Hélène n'est plus gérant. LADES Arlette Christine nom d'usage : LADES devient gérant
Société à responsabilité limitée BGR AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MIROUSE Serge nom d'usage : MIROUSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
LADES Arlette Christine nom d'usage : LADES n'est plus gérant
CAZAMAJOU Josiane n\'est plus gérant. LE GALL Geneviève nom d\'usage : CARRERE n\'est plus gérant. LE GALL Geneviève nom d\'usage : CARRERE devient président. CAZAMAJOU Josiane devient directeur général