M Fabrice CHEMINEAU
Gérant de CAMAT
M Fabrice CHEMINEAU a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société CAMAT
M Fabrice CHEMINEAU peut être contacté au siège de la société CAMAT par courrier à l'adresse CAMAT LE BIS 4 RUE SAINT NICOLAS 86000 POITIERS FRANCE, par téléphone au 0549507791
La société CAMAT est principalement dirigée par M Fabrice CHEMINEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société CAMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/01/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51955835700017.
- M Laurent TOUILLET, Gérant (1970) depuis le 09 septembre 2015
- M Ludovic ANSELMO, Gérant (1972) depuis le 09 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CAMAT est de 51 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fabrice CHEMINEAU, Gérant (1969) du 12 juin 2010 au 09 septembre 2015
- M Florent CHEMINEAU, Gérant (1972) du 12 juin 2010 au 09 septembre 2015
- MME Laure TOIX, Co-gérant (1967) du 23 janvier 2010 au 03 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
4 RUE SAINT NICOLAS
86000 POITIERS
Téléphone : 0549507791 Société
CAMAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAMAT | |
Entrepreneurs individuels | CAMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 519558357 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 4 RUE SAINT NICOLAS 86000 POITIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 21 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 21 janvier 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 859 132,00 | |
Résultat net | 902,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 170 778 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 154 778 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 77 361 |
Stock | 5 991 |
Avance | 0 |
Créance | 31 827 |
Placement | 39 543 |
Total Actif | 248 139 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 64 202 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 183 937 |
Total Passif | 248 139 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 859 132 |
Produit d'exploitation | 875 948 |
Charge d'exploitation | 864 572 |
Résultat d'exploitation | 11 376 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 15 002 |
Résultat financier | -15 002 |
Résultat courrant | -3 626 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 902 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51955835700017 | CAMAT LE BIS 4 RUE SAINT NICOLAS 86000 POITIERS FRANCE |
51955835700025 | CAMAT LE BIS 4 RUE SAINT NICOLAS 86000 POITIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Co-gérant : CHEMINEAU Laure Jeanne Renée Co-gérant : CHEMINEAU Florent Co-gérant : CHEMINEAU Fabrice
Gérant : ANSELMO Ludovic en fonction le 07 Septembre 2015 Gérant : TOUILLET Laurent Henri Marcel en fonction le 07 Septembre 2015
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2022, désignant : administrateur Ajassocies prise en la personne de Me Serge Preville 10 rue des Grandes Ecoles 86000 Poitiers, avec pour mission : d\'assister, mandataire judiciaire Selarl Actis, représentée par Me Stéphane martin 67 bd Chasseigne 86000 Poitiers. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.