M Bernard AUTET
Directeur général de RESEAU FRANC'OSTEO
M Bernard AUTET a 78 ans ( naissance en 1944), est Directeur général de la société RESEAU FRANC'OSTEO
M Bernard AUTET peut être contacté au siège de la société RESEAU FRANC'OSTEO par courrier à l'adresse RESEAU FRANC OSTEO 4 10 4 RUE MOZART 92110 CLICHY FRANCE
La société RESEAU FRANC'OSTEO est principalement dirigée par M Bernard AUTET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société RESEAU FRANC'OSTEO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52020552700036.
Anciens dirigeants :
- M Bernard AUTET, Directeur général (1944) du 04 novembre 2014 au 07 octobre 2015
- M Jacques WEISCHENCK, Directeur général (1949) du 15 mai 2010 au 18 mars 2014
- M Martin HUBERT, Président (1969) du 08 février 2014 au 04 novembre 2014
- M Sami RIFAI, Président (1971) du 06 mars 2012 au 31 juillet 2013
- MME Florence RAVEAU, Directeur général (1964) du 16 octobre 2012 au 04 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 août 2015
- MC OSTEO INVEST, Directeur général depuis le 07 octobre 2015
- NOVETUDE SANTE, Président depuis le 31 juillet 2013
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 août 2015
- NOVETUDE SANTE, Président du conseil de surveillance du 22 octobre 2011 au 11 juillet 2013
- OCTANT EDUC, Président du 15 mai 2010 au 22 octobre 2011
- OCTANT EDUC, Président du conseil de surveillance du 26 juin 2010 au 22 octobre 2011
- OCTANT PARTENAIRES, Président du 20 février 2010 au 15 mai 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RESEAU FRANC'OSTEO | |
Entrepreneurs individuels | RESEAU FRANC'OSTEO | |
Identifiant de l'entreprise | 520205527 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 4 RUE MOZART 92110 CLICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 janvier 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 712 230,00 | |
Résultat net | 250 655,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 12 928 787 |
Immobilisation incorporelle | 1 496 936 |
Immobilisation corporelle | 85 923 |
Immobilisation financière | 11 345 928 |
Actif circulant net | 3 237 039 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 210 812 |
Placement | 26 227 |
Total Actif | 16 165 826 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 487 626 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 13 678 198 |
Total Passif | 16 165 825 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 712 230 |
Produit d'exploitation | 712 401 |
Charge d'exploitation | 917 690 |
Résultat d'exploitation | -205 289 |
Produit financier net | 4 983 |
Charge financière | 94 121 |
Résultat financier | -89 138 |
Résultat courrant | -294 427 |
Produit exceptionnel | 43 000 |
Charges exceptionnelles | 47 871 |
Résultat exceptionnel | -4 871 |
Résultat net | 250 655 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52020552700036 | RESEAU FRANC OSTEO 4 10 4 RUE MOZART 92110 CLICHY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Holding de participations