MME Patricia DULISCOUET
Directeur général de STORYLAB
MME Patricia DULISCOUET a 60 ans ( naissance en 1964), elle est Directeur général de la société STORYLAB
MME Patricia DULISCOUET peut être contacté au siège de la société STORYLAB par courrier à l'adresse STORYLAB 1 3 1 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS FRANCE
La société STORYLAB est principalement dirigée par MME Patricia DULISCOUET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de livres ,éditeur, maison d'édition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5811Z (Ãdition de livres), les activités sont :
- Ãdition de livres
- Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet.
- l'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies
- l'édition d'atlas, de cartes et de plans
- l'édition de livres audio
- l'édition d'encyclopédies et d'ouvrages similaires sur CD-ROM
Mais sont exclues les activités :
- la production de globes (cf32.99Z)
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- l'édition de livres musicaux et de partitions (cf59.20Z)
- les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'Åuvres originales (cf90.03B)
La société STORYLAB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/02/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52024736200038.
- MME Patricia DULISCOUET, Président (1964) depuis le 14 juin 2012
Anciens dirigeants :
- M Nicolas FRANCANNET, Président (1981) du 27 février 2010 au 19 juillet 2016
- MME Patricia DULISCOUET, Directeur général (1964) du 30 mai 2012 au 14 juin 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STORYLAB | |
Entrepreneurs individuels | STORYLAB | |
Identifiant de l'entreprise | 520247362 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 1 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 février 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 12 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 12 février 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 67 297,00 | |
Résultat net | 14 664,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité principale de l'entreprise | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de livres | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition | |
Principal | éditeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 6 332 |
Immobilisation incorporelle | 4 518 |
Immobilisation corporelle | 1 814 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 62 122 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 255 |
Placement | 49 867 |
Total Actif | 68 454 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 47 282 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 21 173 |
Total Passif | 68 455 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 67 297 |
Produit d'exploitation | 70 300 |
Charge d'exploitation | 55 636 |
Résultat d'exploitation | 14 664 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 14 664 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 14 664 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52024736200038 | STORYLAB 1 3 1 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Toute activité de conception, d'édition, de commercialisation et de distribution d'oeuvres et de contenus numériques, sous toutes formes, sur tous supports et par tous moyens que ce soit et toutes opérations s'y rapportant.
modification du Président Francannet, Nicolas, nomination du Président du comité de gestion : Francannet, Nicolas, nomination du Directeur général : David De Beaublain, nom d'usage : Duliscouet, Patricia, nomination du Membre du comité de gestion : Francannet, Nicolas, nomination du Membre du comité de gestion : David De Beaublain, nom d'usage : Duliscouet, Patricia, nomination du Membre du comité de gestion : Leblond, Renaud, nomination du Membre du comité de gestion : Policella, Pierre-Yves
Président partant : Francannet, Nicolas, modification du Président David De Beublain, nom d'usage : Duliscouët, Patricia, nomination du Président du comité de gestion : David De Beublain, nom d'usage : Duliscouët, Patricia, modification du Membre du comité de gestion Francannet, Nicolas, Membre du comité de gestion partant : Leblond, Renaud, nomination du Membre du comité de gestion : Gerber, François
Membre du comité de gestion partant : Francannet, Nicolas ; Membre du comité de gestion partant : Francannet, Nicolas ; nomination du Membre du comité de gestion : Stut, David
Président partant : David De Beublain, nom d'usage : Duliscouët, Patricia ; nomination du Président : SACH&CO