M Jean-Philippe PRADEL
Gérant de SCI 3RMD
M Jean-Philippe PRADEL a 43 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société SCI 3RMD
M Jean-Philippe PRADEL peut être contacté au siège de la société SCI 3RMD par courrier à l'adresse SCI 3RMD 1361 ROUTE DE SAINT JEAN 69380 LOZANNE FRANCE
La société SCI 3RMD est principalement dirigée par M Jean-Philippe PRADEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société SCI 3RMD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52132784100016.
- MME Aurelia FERRAND, Gérant (1979) depuis le 12 décembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Bertrand MOURIER, Gérant (1974) du 03 avril 2010 au 12 décembre 2012
- M Jean-Philippe PRADEL, Gérant (1979) du 03 avril 2010 au 12 décembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 décembre 2012 : PRADEL Jean-Philippe Pierre Jacques nom d'usage : PRADEL n'est plus gérant. FERRAND Aurélia nom d'usage : FERRAND devient gérant. MOURIER Bertrand Roger César Lucien nom d'usage : MOURIER n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI 3RMD | |
Entrepreneurs individuels | SCI 3RMD | |
Identifiant de l'entreprise | 521327841 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 1361 RTE DE SAINT JEAN 69380 LOZANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 10 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 mars 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
52132784100016 | SCI 3RMD 1361 ROUTE DE SAINT JEAN 69380 LOZANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Acquisition d'un immeuble afin de proceder à sa rénovation et à la vente ou location de tout ou partie
PRADEL Jean-Philippe Pierre Jacques nom d'usage : PRADEL n'est plus gérant. FERRAND Aurélia nom d'usage : FERRAND devient gérant. MOURIER Bertrand Roger César Lucien nom d'usage : MOURIER n'est plus gérant.
jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône prononçant l?ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître PEY-HARVEY Véronique, 1750, route de Riottier, BP 30230, 69400 Villefranche-sur-Saône Cedex. Date de cessation des paiements : 17 mars 2020. Les déclarations de créances sont à produire auprès du liquidateur judiciaire dans les deux mois suivant la présente publication. N° RG : 20/323.
jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône prononçant la clôture de la procédure de liquiadtion judiciaire pour insuffisance d?actifs. N° RG : 20/00323
Jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d?actifs. N° RG : 20/00323