M Sebastien FAUTER
Gérant de EARL LES MOIRIERS
M Sebastien FAUTER a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société EARL LES MOIRIERS
M Sebastien FAUTER peut être contacté au siège de la société EARL LES MOIRIERS par courrier à l'adresse EARL LES MOIRIERS LES MOIRIERS 58350 COLMERY FRANCE
La société EARL LES MOIRIERS est principalement dirigée par M Sebastien FAUTER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société EARL LES MOIRIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52150961200029.
- M Nicolas ROLLAND, Gérant (1975) depuis le 18 septembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Sebastien FAUTER, Gérant (1972) du 17 avril 2010 au 18 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL LES MOIRIERS | |
Entrepreneurs individuels | EARL LES MOIRIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 521509612 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | LES METAIRIES 58350 SAINT MALO EN DONZIOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 mai 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
52150961200029 | EARL LES MOIRIERS LES METAIRIES 58350 ST MALO EN DONZIOIS FRANCE |
52150961200011 | EARL LES MOIRIERS LES MOIRIERS 58350 COLMERY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 61 06 71 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nevers.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Donatienne , DUNOYER Pierre-Emile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
Gérant(e) : ROLLAND Nicolas, Loïc