M Jean-Philippe GONZALEZ
Président de CABINET ROSTAN GONZALEZ
M Jean-Philippe GONZALEZ a 46 ans ( naissance en 1976), est Président de la société CABINET ROSTAN GONZALEZ
M Jean-Philippe GONZALEZ peut être contacté au siège de la société CABINET ROSTAN GONZALEZ par courrier à l'adresse CABINET ROSTAN GONZALEZ 31 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 37Â 42Â 18Â 84
La société CABINET ROSTAN GONZALEZ est principalement dirigée par M Jean-Philippe GONZALEZ qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société CABINET ROSTAN GONZALEZ est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52170594700021.
- M Jean-Philippe GONZALEZ, Directeur général (1976) depuis le 02 juin 2016
- M Marc ROSTAN, Président (1973) depuis le 30 juillet 2014
- M Marc TAMAIN, Commissaire aux comptes titulaire (1962) depuis le 06 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CABINET ROSTAN GONZALEZ est de 52 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Philippe GONZALEZ, Président (1976) du 17 avril 2010 au 30 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 février 2016
- EMMAT, Directeur général du 30 juillet 2014 au 07 juin 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 novembre 2012 : Société à responsabilité limitée ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PERROUD Pascal nom d'usage : PERROUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 août 2014 : GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ n'est plus président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN devient président. Société à responsabilité limitée EMMAT devient directeur général. TAMAIN Marc nom d'usage : TAMAIN devient commissaire aux comptes titulaire. COMPTES devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 juin 2016 : GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ devient directeur général.)
- 17 mai 2018 : GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ devient président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN n'est plus président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN devient directeur général. GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ n'est plus directeur général)
- 23 février 2020 : TAMAIN Marc nom d'usage : TAMAIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COMPTES n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET ROSTAN GONZALEZ | |
Entrepreneurs individuels | CABINET ROSTAN GONZALEZ | |
Identifiant de l'entreprise | 521705947 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 31 AV DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 29 mars 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 490 930,00 | |
Résultat net | 6 568,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 21 959 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 13 864 |
Immobilisation financière | 8 095 |
Actif circulant net | 406 231 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 323 810 |
Placement | 82 421 |
Total Actif | 428 190 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 115 335 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 312 856 |
Total Passif | 428 191 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 490 930 |
Produit d'exploitation | 500 304 |
Charge d'exploitation | 493 230 |
Résultat d'exploitation | 7 074 |
Produit financier net | 184 |
Charge financière | 419 |
Résultat financier | -235 |
Résultat courrant | 6 839 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 272 |
Résultat exceptionnel | -272 |
Résultat net | 6 568 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52170594700021 | CABINET ROSTAN GONZALEZ 31 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON FRANCE |
52170594700021 | CABINET ROSTAN GONZALEZ 31 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON FRANCE |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Exercice profession d'expert-comptable. Prise de participation dans toute société exercant la profession d'expertise comptable.
Société à responsabilité limitée ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PERROUD Pascal nom d'usage : PERROUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ n'est plus président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN devient président. Société à responsabilité limitée EMMAT devient directeur général. TAMAIN Marc nom d'usage : TAMAIN devient commissaire aux comptes titulaire. COMPTES devient commissaire aux comptes suppléant.
GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ devient directeur général.
GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ devient président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN n'est plus président. ROSTAN Marc nom d'usage : ROSTAN devient directeur général. GONZALEZ Jean-Philippe nom d'usage : GONZALEZ n'est plus directeur général
TAMAIN Marc nom d'usage : TAMAIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COMPTES n'est plus commissaire aux comptes suppléant