M Sami GHATTAS
Gérant de DUO DIAG
M Sami GHATTAS a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société DUO DIAG
M Sami GHATTAS peut être contacté au siège de la société DUO DIAG par courrier à l'adresse DUO DIAG 67 B RUE HEURTAULT 93300 AUBERVILLIERS FRANCE, par téléphone au 0148310935
La société DUO DIAG est principalement dirigée par M Sami GHATTAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Analyses, essais et inspections techniques ,laboratoire d'analyses techniques, essais techniques, inspections techniques, analyses physiques, analyses chimiques, essais acoustiques, hygiène alimentaire, contrôle vétérinaire, analyse de défaillance, pollution de l'air, pollution de l'eau, cert
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7120B (Analyses, essais et inspections techniques), les activités sont :
- Analyses, essais et inspections techniques
- la réalisation d'analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits :
- essais acoustiques et de vibration
- analyses de la composition et de la pureté de minéraux, etc.
- activités d'analyse dans le domaine de l'hygiène alimentaire, y compris l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire
- contrôle des caractéristiques et performances physiques de matériaux telles que leur résistance, leur épaisseur, leur durabilité, leur radioactivité, etc.
- essais de qualification et de fiabilité
- essais de performance de machines complètes : moteurs, automobiles, équipements électroniques, etc.
- contrôle radiographique des soudures et des joints
- analyse de défaillance
- contrôle et mesure d'indicateurs environnementaux : pollution de l'air et de l'eau, etc.
- la certification de produits, y compris de biens de consommation, d'aéronefs, de conteneurs sous pression, d'installations nucléaires, etc.
- les essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages, etc.)
- les services des laboratoires de police
Mais sont exclues les activités :
- les essais sur des prélèvements animaux (cf75.00Z)
- l'imagerie diagnostique, les tests et l'analyse de prélèvements médicaux et dentaires (cf86)
La société DUO DIAG est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52182602400023.
- M Valentin STANEV, Gérant (1979) depuis le 11 mai 2016
Anciens dirigeants :
- M Sami GHATTAS, Gérant (1974) du 05 décembre 2014 au 11 mai 2016
- M Thierry BENHAMOUDI, Gérant (1968) du 26 avril 2010 au 19 février 2011
- MME Dalia YAHIAOUI, Gérant (1980) du 19 février 2011 au 05 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUO DIAG | |
Entrepreneurs individuels | DUO DIAG | |
Identifiant de l'entreprise | 521826024 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 67 B RUE HEURTAULT 93300 AUBERVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 avril 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7120B : Analyses, essais et inspections techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7120B : Analyses, essais et inspections techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Analyses, essais et inspections techniques | |
Synonyme | laboratoire d'analyses techniques, essais techniques, inspections techniques, analyses physiques, analyses chimiques, essais acoustiques, hygiène alimentaire, contrôle vétérinaire, analyse de défaillance, pollution de l'air, pollution de l'eau, cert |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
52182602400023 | DUO DIAG 67 B RUE HEURTAULT 93300 AUBERVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00044 Industries chimiques
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
diagnostics immobiliers analyses, essais et inspections techniques.
Gérant : STANEV Valentin en fonction le 09 Mai 2016