M Philippe LEGRAS
Gérant de EC'EAU CONCEPT
M Philippe LEGRAS a 67 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société EC'EAU CONCEPT
M Philippe LEGRAS peut être contacté au siège de la société EC'EAU CONCEPT par courrier à l'adresse EC EAU CONCEPT LR ENVIRONNEMENT 23 B AVENUE DE LA LIBERATION 53500 ERNEE FRANCE, par téléphone au 0243052399
La société EC'EAU CONCEPT est principalement dirigée par M Philippe LEGRAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres machines spécialisées ,fabricant de machines, fabricant de machines spécialisées
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2899B (Fabrication d'autres machines spécialisées), les activités sont :
- Fabrication d'autres machines spécialisées
- Cette sous-classe comprend la fabrication de machines d'usage spécifique non classées ailleurs.
- la fabrication de séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, les papiers ou les cartons et d'autres matières (à l'exception des produits agricoles et textiles)
- la fabrication d'essoreuses industrielles
- la fabrication de machines et appareils pour la fabrication de tuiles, de briques, de pâtes céramiques formées, de tuyaux, d'électrodes de graphite, de craies à écrire et à dessiner, etc.
- la fabrication de machines à fabriquer les semi-conducteurs
- la fabrication de robots industriels multi-tâches à usage spécifique
- la fabrication d'autres machines et appareils à usage spécifique :
- machines pour l'assemblage de lampes, de tubes, de valves électriques ou électroniques ou d'ampoules
- machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre, des fibres et des fils de verre
- machines et appareils pour la séparation isotopique
- la fabrication de matériel d'équilibrage des pneumatiques et de réglage de géométrie, de matériel d'équilibrage (sauf équilibrage des roues)
La société EC'EAU CONCEPT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52237746400022.
- M Etienne DUBAIL, Commissaire aux comptes suppléant (1982) depuis le 19 mars 2016
- M Philippe LEGRAS, Président (1957) depuis le 23 février 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EC'EAU CONCEPT est de 55 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe LEGRAS, Gérant (1957) du 22 mai 2010 au 12 juin 2010
- MME Liliane LEGRAS, Gérant (1956) du 12 juin 2010 au 23 février 2012
Dirigeants personne morale:
- BECOUZE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mars 2016
23 AV DE LA LIBERATION
53500 ERNEE
Téléphone : 0243052399 Société
EC'EAU CONCEPT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EC'EAU CONCEPT | |
Entrepreneurs individuels | EC'EAU CONCEPT | |
Identifiant de l'entreprise | 522377464 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 23 B AV DE LA LIBERATION 53500 ERNEE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 29 avril 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 mai 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 988 950,00 | |
Résultat net | 18 785,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2899B : Fabrication d'autres machines spécialisées | |
Activité principale de l'entreprise | 2899B : Fabrication d'autres machines spécialisées | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres machines spécialisées | |
Synonyme | fabricant de machines, fabricant de machines spécialisées | |
Principal | fabricant de machines spécialisées |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 236 728 |
Immobilisation incorporelle | 16 832 |
Immobilisation corporelle | 219 881 |
Immobilisation financière | 15 |
Actif circulant net | 598 436 |
Stock | 104 176 |
Avance | 0 |
Créance | 480 126 |
Placement | 14 134 |
Total Actif | 835 163 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 195 841 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 639 323 |
Total Passif | 835 163 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 988 950 |
Produit d'exploitation | 1 085 438 |
Charge d'exploitation | 1 089 789 |
Résultat d'exploitation | -4 351 |
Produit financier net | 3 |
Charge financière | 9 991 |
Résultat financier | -9 988 |
Résultat courrant | -14 339 |
Produit exceptionnel | 15 693 |
Charges exceptionnelles | 11 366 |
Résultat exceptionnel | 4 327 |
Résultat net | 18 785 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52237746400022 | EC EAU CONCEPT LR ENVIRONNEMENT 23 B AVENUE DE LA LIBERATION 53500 ERNEE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 43 59 70 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-laval.fr.
Les greffiers sont : GUICHAOUA Patrick
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h45 sauf le vendredi 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00934 Métallurgie Indre
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 02003 Métallurgie Vosges
Commercialisation, sous toutes ses formes, d'appareils permettant la séparation entre des éléments solides et des éléments liquides, pour une amélioration de l'environnement notamment dans les secteurs industriels et agricoles ; Commercialisation de matériels complétant les séparateurs, ainsi que les consommables pour ces appareils et matériels ; D'une manière générale, toute prestation ayant un lien, direct ou indirect, avec la protectection de l'environnement
Commercialisation, sous toutes ses formes, d'appareils permettant la séparation entre des éléments solides et des éléments liquides, pour une amélioration de l'environnement notamment dans les secteurs industriels et agricoles ; Commercialisation de matériels complétant les séparateurs, ainsi que les consommables pour ces appareils et matériels ; D'une manière générale, toute prestation ayant un lien, direct ou indirect, avec la protectection de l'environnement
Président : LEGRAS Philippe
Président : LEGRAS Philippe Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DUBAIL Etienne
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 23 Mars 2016 , désignant mandataire judiciaire SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER 7, rue de Paradis - 53000 Laval . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER 7, rue de Paradis - 53000 Laval , et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl A.J.I.R.E - Erwan Merly - césar Hubben.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.