M Jerome DE SEGOGNE
Président de CAUSSES ENERGIES NOUVELLES
M Jerome DE SEGOGNE a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société CAUSSES ENERGIES NOUVELLES
M Jerome DE SEGOGNE peut être contacté au siège de la société CAUSSES ENERGIES NOUVELLES par courrier à l'adresse CAUSSES ENERGIES NOUVELLES CADASTRE SECTION OA CENRAUD LOTISSEMENT 64 LIEU DIT PERS 12210 SOULAGES BONNEVAL FRANCE
La société CAUSSES ENERGIES NOUVELLES est principalement dirigée par M Jerome DE SEGOGNE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société CAUSSES ENERGIES NOUVELLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52293979200019.
- M Jerome DE SEGOGNE, Président (1958) depuis le 04 janvier 2013
- M Philippe BUCHETON, Directeur général (1962) depuis le 12 juin 2010
- M Philippe PERRETTE, Directeur général (1958) depuis le 04 janvier 2013
- M Xavier GIRAUD, Directeur général (1978) depuis le 04 janvier 2013
- MME Muriel GIRAUD, Directeur général (1973) depuis le 12 juin 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CAUSSES ENERGIES NOUVELLES est de 56 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome DE SEGOGNE, Président (1958) du 12 juin 2010 au 04 janvier 2013
- M Philippe PERRETTE, Directeur général (1958) du 12 juin 2010 au 04 janvier 2013
- M Xavier GIRAUD, Directeur général (1978) du 12 juin 2010 au 04 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
CENRAUD PERS
12210 SOULAGES BONNEVAL
Téléphone : Société
CAUSSES ENERGIES NOUVELLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAUSSES ENERGIES NOUVELLES | |
Entrepreneurs individuels | CAUSSES ENERGIES NOUVELLES | |
Identifiant de l'entreprise | 522939792 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 juin 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 juin 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 85 486,00 | |
Résultat net | -113 188,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 962 418 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 962 418 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 253 244 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 252 992 |
Placement | 252 |
Total Actif | 1 215 662 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 273 343 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 942 318 |
Total Passif | 1 215 661 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 85 486 |
Produit d'exploitation | 85 486 |
Charge d'exploitation | 184 963 |
Résultat d'exploitation | -99 477 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 13 711 |
Résultat financier | -13 711 |
Résultat courrant | -113 188 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -113 188 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Rechercher et obtenir toutes autorisations, notamment administratives, aux fins de la production d'énergie. De façon accessoire à la production d'énergie et en vue de permettre cette production, louer, acquérir, détenir et céder des réserves foncières ou des biens immobiliers, ou toutes sociétés détenant ou ayant vocation à détenir des réserves foncières ou des biens immobiliers, en vue de la production d'énergies renouvelables. Prendre une/des participation(S) dans toute société de production d'énergies renouvelables.