M Denis GARDIN
Directeur général délégué de CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS
M Denis GARDIN a 56 ans ( naissance en 1968), est Directeur général délégué de la société CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS
M Denis GARDIN peut être contacté au siège de la société CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS par courrier à l'adresse CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE 1 BOULEVARD JEAN MOULIN 78990 ELANCOURT FRANCE
La société CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS est principalement dirigée par M Denis GARDIN qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/07/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52394103700013.
- M Francois LAVASTE, Président (1966) depuis le 06 août 2015
- M Frederic JULHES, Directeur général délégué (1964) depuis le 28 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS est de 59 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis GARDIN, Directeur général délégué (1968) du 10 mars 2012 au 23 février 2013
- M Franck CALVET, Président (1958) du 07 août 2010 au 10 mars 2012
- M Francois LAVASTE, Président (1966) du 06 août 2015 au 05 août 2017
- M Herve GUILLOU, Président (1955) du 10 mars 2012 au 27 novembre 2012
- M Jean-Michel OROZCO, Président (1961) du 27 novembre 2012 au 06 août 2015
- M Olivier BARRE, Directeur général délégué (1953) du 23 février 2013 au 28 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 août 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2015
1 BD JEAN MOULIN
78990 ELANCOURT
Téléphone : Société
CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS | |
Entrepreneurs individuels | CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 523941037 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 1 BD JEAN MOULIN 78990 ELANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 juillet 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 6203Z | |
Troisième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
la conception, le déploiement, la gestion, l'administration et le soutien des réseaux de télécommunications, la conclusion de toute convention ou avenant à cet effet.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 26 Juillet 2010 Directeur général : GARDIN Denis en fonction le 08 Mars 2012 Président : GUILLOU Hervé en fonction le 08 Mars 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : GARDIN Denis modification le 09 Mars 2012 Président : OROZCO Jean-Michel en fonction le 23 Novembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 26 Juillet 2010 Président : OROZCO Jean-Michel modification le 28 Novembre 2012 Directeur général délégué : BARRE Olivier en fonction le 21 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 25 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 25 Octobre 2013 Président : OROZCO Jean-Michel modification le 28 Novembre 2012 Directeur général délégué : BARRE Olivier en fonction le 21 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 25 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 25 Octobre 2013 Directeur général délégué : BARRE Olivier en fonction le 21 Février 2013 Président : LAVASTE François en fonction le 04 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 25 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 25 Octobre 2013 ; Président : LAVASTE François en fonction le 04 Août 2015 ; Directeur général délégué : JULHES Frederic en fonction le 26 Avril 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 25 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 25 Octobre 2013 ; Président : JULHES Frederic modification le 03 Août 2017
Président : RAZY Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Art. L.236-21 du code de commerce