MME Pascale DONATO
Commissaire aux comptes titulaire de UTC OVERSEAS FRANCE
MME Pascale DONATO a 46 ans ( naissance en 1978), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société UTC OVERSEAS FRANCE
MME Pascale DONATO peut être contacté au siège de la société UTC OVERSEAS FRANCE par courrier à l'adresse UTC OVERSEAS FRANCE 18 RUE PASQUIER 75008 PARIS FRANCE
La société UTC OVERSEAS FRANCE est principalement dirigée par MME Pascale DONATO qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société UTC OVERSEAS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52407155200060.
- M Brian POSTHUMUS, Gérant (1948) depuis le 04 mai 2016
- M Edward VAZ, Gérant (1954) depuis le 04 mai 2016
- M Jean EYSSAUTIER, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 04 mai 2016
- M Marco POISLER, Gérant (1971) depuis le 31 janvier 2014
- M Mirko KNEZEVIC, Gérant (1962) depuis le 07 août 2010
- M Stefano COMOTTO, Gérant (1952) depuis le 27 novembre 2013
- MME Pascale DONATO, Commissaire aux comptes titulaire (1978) depuis le 04 mai 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société UTC OVERSEAS FRANCE est de 63 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michael DOLAN, Gérant (1969) du 12 mars 2013 au 31 janvier 2014
- M Stephano COMOTTO, Gérant (1952) du 12 mars 2013 au 27 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 mars 2013 : COMOTTO Stephano nom d'usage : COMOTTO devient gérant. DOLAN Michael nom d'usage : DOLAN devient gérant.)
- 22 décembre 2019 : DONATO Pascale nom d'usage : DONATO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. EYSSAUTIER Jean Marc nom d'usage : EYSSAUTIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
18 RUE PASQUIER
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
UTC OVERSEAS FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | UTC OVERSEAS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | UTC OVERSEAS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 524071552 | |
Numéro interne du siège | 00060 | |
Adresse | 23 RUE FAUCHIER 13002 MARSEILLE 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 août 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 638,00 | |
Résultat net | -26,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 6 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 834 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 727 |
Placement | 108 |
Total Actif | 840 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 823 |
Total Passif | 840 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 638 |
Produit d'exploitation | 1 642 |
Charge d'exploitation | 1 673 |
Résultat d'exploitation | -30 |
Produit financier net | 3 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 3 |
Résultat courrant | -27 |
Produit exceptionnel | 1 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 |
Résultat net | -26 |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
COMOTTO Stephano nom d'usage : COMOTTO devient gérant. DOLAN Michael nom d'usage : DOLAN devient gérant.
Gérant : KNEZEVIC Mirko en fonction le 25 Novembre 2013 Gérant : COMOTTO Stefano modification le 25 Novembre 2013 Responsable : VAZEY Leslie modification le 28 Novembre 2013 Gérant : POISLER Marco en fonction le 29 Janvier 2014
Gérant : KNEZEVIC Mirko en fonction le 25 Novembre 2013 Gérant : COMOTTO Stefano modification le 25 Novembre 2013 Responsable : VAZEY Leslie modification le 28 Novembre 2013 Gérant : POISLER Marco en fonction le 29 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EYSSAUTIER Jean Marc en fonction le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DONATO Pascale en fonction le 25 Février 2014
Gérant : KNEZEVIC Mirko en fonction le 25 Novembre 2013 Gérant : COMOTTO Stefano modification le 25 Novembre 2013 Responsable technique : VAIZEY Leslie modification le 09 Décembre 2014 Gérant : POISLER Marco en fonction le 29 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EYSSAUTIER Jean Marc en fonction le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DONATO Pascale en fonction le 25 Février 2014 Gérant : VAZ Edward en fonction le 02 Mai 2016 Gérant : POSTHUMUS Brian en fonction le 02 Mai 2016
DONATO Pascale nom d'usage : DONATO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. EYSSAUTIER Jean Marc nom d'usage : EYSSAUTIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
COMOTTO Stefano nom d\'usage : COMOTTO n\'est plus gérant