MME Nathalie CHARBONNEL
Gérant de PRISMA
MME Nathalie CHARBONNEL a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société PRISMA
MME Nathalie CHARBONNEL peut être contacté au siège de la société PRISMA par courrier à l'adresse PRISMA 10 RUE DES LAVANDINS 34980 ST GELY DU FESC FRANCE, par téléphone au 04Â 67Â 56Â 88Â 48
La société PRISMA est principalement dirigée par MME Nathalie CHARBONNEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société PRISMA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/08/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52445847800012.
- MME Julie MIGUET, Gérant (1986) depuis le 29 juin 2012
Anciens dirigeants :
- MME Nathalie CHARBONNEL, Gérant (1974) du 04 septembre 2010 au 29 juin 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRISMA | |
Entrepreneurs individuels | PRISMA | |
Identifiant de l'entreprise | 524458478 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 10 RUE DU LAVANDIN 34980 SAINT GELY DU FESC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 20 août 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 3 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 août 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 309 457,00 | |
Résultat net | 12 345,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale au registre des métiers | 3250BP | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 65 415 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 48 862 |
Immobilisation financière | 16 553 |
Actif circulant net | 130 864 |
Stock | 31 995 |
Avance | 0 |
Créance | 56 446 |
Placement | 42 423 |
Total Actif | 196 278 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 29 504 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 166 775 |
Total Passif | 196 278 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 309 457 |
Produit d'exploitation | 309 458 |
Charge d'exploitation | 295 440 |
Résultat d'exploitation | 14 018 |
Produit financier net | 628 |
Charge financière | 829 |
Résultat financier | -201 |
Résultat courrant | 13 817 |
Produit exceptionnel | 48 |
Charges exceptionnelles | 50 |
Résultat exceptionnel | -2 |
Résultat net | 12 345 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52445847800012 | PRISMA 10 RUE DES LAVANDINS 34980 ST GELY DU FESC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
Gérant statutaire : Charbonnel Nathalie né(e) Esperce