M Romain VOOG
Président de AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE
M Romain VOOG a 53 ans ( naissance en 1971), est Président de la société AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE
M Romain VOOG peut être contacté au siège de la société AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE par courrier à l'adresse AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE CARPE DIEM TOUR 31 PLACE DES COROLLES 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE est principalement dirigée par M Romain VOOG qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/09/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52519093000038.
- M Miguel ALAVA TEJERA, Président (1970) depuis le 25 mars 2014
Anciens dirigeants :
- M Romain VOOG, Président (1971) du 11 septembre 2012 au 25 mars 2014
- M Xavier GARAMBOIS, Président (1971) du 04 octobre 2010 au 11 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 septembre 2015
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant du 02 septembre 2015 au 09 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 525190930 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 31 PL DES COROLLES 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 janvier 2018 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 septembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 13 302 000,00 | |
Résultat net | 572 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 7 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 7 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 4 484 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 484 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 4 491 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 888 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 2 600 000 |
Total Passif | 4 491 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 302 000 |
Produit d'exploitation | 13 309 000 |
Charge d'exploitation | 12 440 000 |
Résultat d'exploitation | 869 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 861 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 572 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52519093000038 | AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE CARPE DIEM TOUR 31 PLACE DES COROLLES 92400 COURBEVOIE FRANCE |
52519093000038 | AMAZON SUPPORT SERVICES FRANCE CARPE DIEM TOUR 31 PLACE DES COROLLES 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président partant : Garambois, Xavier René Barth, nomination du Président : Voog, Romain
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Septembre 2013 Président : ALAVA TEJERA Miguel en fonction le 21 Mars 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2013 ; Président : ALAVA TEJERA Miguel en fonction le 21 Mars 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2013Â ; Actionnaire unique : AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL en fonction le 13 Juillet 2018