M Frederic BELHACHE
Président de EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE
M Frederic BELHACHE a 56 ans ( naissance en 1966), est Président de la société EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE
M Frederic BELHACHE peut être contacté au siège de la société EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE par courrier à l'adresse EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE SITE DE LA GERAUDIERE RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE 44300 NANTES FRANCE
La société EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE est principalement dirigée par M Frederic BELHACHE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7120B (Analyses, essais et inspections techniques), les activités sont :
- Analyses, essais et inspections techniques
- la réalisation d'analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits :
- essais acoustiques et de vibration
- analyses de la composition et de la pureté de minéraux, etc.
- activités d'analyse dans le domaine de l'hygiène alimentaire, y compris l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire
- contrôle des caractéristiques et performances physiques de matériaux telles que leur résistance, leur épaisseur, leur durabilité, leur radioactivité, etc.
- essais de qualification et de fiabilité
- essais de performance de machines complètes : moteurs, automobiles, équipements électroniques, etc.
- contrôle radiographique des soudures et des joints
- analyse de défaillance
- contrôle et mesure d'indicateurs environnementaux : pollution de l'air et de l'eau, etc.
- la certification de produits, y compris de biens de consommation, d'aéronefs, de conteneurs sous pression, d'installations nucléaires, etc.
- les essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages, etc.)
- les services des laboratoires de police
Mais sont exclues les activités :
- les essais sur des prélèvements animaux (cf75.00Z)
- l'imagerie diagnostique, les tests et l'analyse de prélèvements médicaux et dentaires (cf86)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/10/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52789428100015.
- M Renaud BEYSSAC, Président (1980) depuis le 08 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Bernard GUIBERT, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 27 mai 2016 au 23 juillet 2016
- M Francois PIVETTE, Président (1977) du 05 septembre 2014 au 10 février 2015
- M Francois VIGNEAU, Président (1966) du 30 octobre 2010 au 26 novembre 2011
- M Frederic BELHACHE, Président (1966) du 26 novembre 2011 au 05 septembre 2014
- M Nicolas DIDIER, Président (1980) du 27 mai 2016 au 08 septembre 2016
- M Vincent KERROUAULT, Président (1970) du 10 février 2015 au 27 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- HLP AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2016
- OSIS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 juillet 2016
RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE
44300 NANTES
Téléphone : Société
EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 527894281 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE 44300 NANTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 novembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 novembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -20 371,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7120B : Analyses, essais et inspections techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Analyses, essais et inspections techniques | |
Synonyme | laboratoire d'analyses techniques, essais techniques, inspections techniques, analyses physiques, analyses chimiques, essais acoustiques, hygiène alimentaire, contrôle vétérinaire, analyse de défaillance, pollution de l'air, pollution de l'eau, cert | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 35 390 |
Immobilisation incorporelle | 9 464 |
Immobilisation corporelle | 25 916 |
Immobilisation financière | 10 |
Actif circulant net | 591 950 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 591 950 |
Placement | 0 |
Total Actif | 627 340 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 431 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 96 564 |
Dette | 526 345 |
Total Passif | 627 340 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 452 121 |
Charge d'exploitation | 1 445 533 |
Résultat d'exploitation | 6 588 |
Produit financier net | 83 |
Charge financière | 3 102 |
Résultat financier | -3 019 |
Résultat courrant | 3 568 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -20 371 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52789428100015 | EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE SITE DE LA GERAUDIERE RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE 44300 NANTES FRANCE |
52789428100023 | EUROFINS NSC DEVELOPPEMENT FRANCE 20 RUE DU KOCHERSBERG 67700 SAVERNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00044 Industries chimiques
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
Analyses, conseils, recherches, dans les domaines de l'agroalimentaire et de la santé.
Président de la société : BELHACHE Frédéric Jean François Marie Commissaire aux comptes titulaire : HLP AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUIBERT Bernard Joseph Marie
modification du Président Belhache, Frédéric Jean François Marie, nomination du Président : Pivette, François Guillaume Pierre
Président partant : Pivette, François Guillaume Pierre, nomination du Président : Kerrouault, Vincent Armand Marie
Président partant : Kerrouault, Vincent Armand Marie, nomination du Président : Didier, Nicolas Paul Marc
modification du Commissaire aux comptes suppléant Guibert, Bernard Joseph Marie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : OSIS
Président partant : Didier, Nicolas Paul Marc, nomination du Président : Beyssac, Renaud
Commissaire aux comptes titulaire partant : HLP AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppl̮̩ant partant : OSIS