MME Binta DIAGANA
Gérant de KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
MME Binta DIAGANA a 56 ans ( naissance en 1966), elle est Gérant de la société KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
MME Binta DIAGANA peut être contacté au siège de la société KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION par courrier à l'adresse KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 16 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS FRANCE
La société KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION est principalement dirigée par MME Binta DIAGANA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Organisation de foires, salons professionnels et congrès ,foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8230Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), les activités sont :
- Organisation de foires, salons professionnels et congrès
- l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où
- l'organisation de salons à destination des particuliers
Mais sont exclues les activités :
- l'aménagement de stands (cf43.32C)
- la location et l'exploitation de centres de conférences et de lieux d'exposition (cf.68.20B)
- l'organisation de foires et salons de nature récréative (cf93.29Z)
La société KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52833312300040.
- MME Fatoumata DIAGANA, Gérant (1966) depuis le 23 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Assoko MAHILE, Gérant (1955) du 03 décembre 2011 au 23 mai 2015
- MME Binta DIAGANA, Gérant (1966) du 27 novembre 2010 au 03 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION | |
Entrepreneurs individuels | KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION | |
Identifiant de l'entreprise | 528333123 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 16 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS 13 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 08 novembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Activité principale de l'entreprise | 8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Synonyme | foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes | |
Principal | foires, salons, congrès |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
52833312300040 | KRISTAL DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 16 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Gérant partant : Mahile, Assoko Lucien, nomination du Gérant : Diagana, Fatoumata Binta