MME Karine BOULET
Directeur général de GESTION ET PARTICIPATION RABIER
MME Karine BOULET a 50 ans ( naissance en 1972), elle est Directeur général de la société GESTION ET PARTICIPATION RABIER
MME Karine BOULET peut être contacté au siège de la société GESTION ET PARTICIPATION RABIER par courrier à l'adresse GESTION ET PARTICIPATION RABIER HAMEAU LE CRES 12330 SALLES LA SOURCE FRANCE
La société GESTION ET PARTICIPATION RABIER est principalement dirigée par MME Karine BOULET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société GESTION ET PARTICIPATION RABIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52838123900011.
- M Christophe RABIER, Président (1968) depuis le 20 novembre 2010
- M Yvon FERRANDO, Commissaire aux comptes titulaire (1962) depuis le 06 novembre 2015
- MME Sandrine BOUSQUET, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 06 novembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GESTION ET PARTICIPATION RABIER est de 57 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Karine BOULET, Directeur général (1972) du 20 novembre 2010 au 01 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
LD LE CRES
12330 SALLES LA SOURCE
Téléphone : Société
GESTION ET PARTICIPATION RABIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GESTION ET PARTICIPATION RABIER | |
Entrepreneurs individuels | GESTION ET PARTICIPATION RABIER | |
Identifiant de l'entreprise | 528381239 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LD LE CRES 12330 SALLES LA SOURCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 octobre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 569 850,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 octobre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 40 000,00 | |
Résultat net | -102 642,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 2 456 970 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 456 970 |
Actif circulant net | 52 092 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 52 046 |
Placement | 46 |
Total Actif | 2 509 062 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 470 173 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 38 889 |
Total Passif | 2 509 062 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 40 000 |
Produit d'exploitation | 40 514 |
Charge d'exploitation | 3 051 |
Résultat d'exploitation | 37 463 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 131 965 |
Résultat financier | -131 965 |
Résultat courrant | -94 502 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 965 |
Résultat exceptionnel | -2 965 |
Résultat net | -102 642 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52838123900011 | GESTION ET PARTICIPATION RABIER HAMEAU LE CRES 12330 SALLES LA SOURCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 73 56 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rodez.fr.
Les greffiers sont : GUILLAUME BISCAYE Marie-Paule
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9H Ã 12H et de 14H Ã 16H
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Holding
Holding
Président : RABIER Christophe, Clément, Louis Commissaire aux comptes titulaire : FERRANDO Yvon Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Sandrine